Sezóna | Datum | Událost |
3 (16/112) | 2009-12-15 | Tým byl přidělen manažerovi - toniyayo |
3 (52/112) | 2010-01-20 | Tým zanikl - toniyayo |
3 (54/112) | 2010-01-22 | Tým byl přidělen manažerovi - AQUA0TEAM |
3 (76/112) | 2010-02-13 | Tým zanikl - AQUA0TEAM |
3 (77/112) | 2010-02-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Cobrad |
3 (99/112) | 2010-03-08 | Tým zanikl - Cobrad |
3 (100/112) | 2010-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - arxy |
4 (10/112) | 2010-03-31 | Tým zanikl - arxy |
4 (11/112) | 2010-04-01 | Tým byl přidělen manažerovi - tyuio |
4 (33/112) | 2010-04-23 | Tým zanikl - tyuio |
4 (34/112) | 2010-04-24 | Tým byl přidělen manažerovi - bubka |
4 (56/112) | 2010-05-16 | Tým zanikl - bubka |
4 (57/112) | 2010-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - DVain |
4 (80/112) | 2010-06-09 | Tým zanikl - DVain |
4 (81/112) | 2010-06-10 | Tým byl přidělen manažerovi - NATA17 |
5 (2/112) | 2010-07-13 | Tým zanikl - NATA17 |
5 (48/112) | 2010-08-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Azatik007 |
5 (71/112) | 2010-09-20 | Tým zanikl - Azatik007 |
5 (72/112) | 2010-09-21 | Tým byl přidělen manažerovi - VOVAN78 |
5 (94/112) | 2010-10-13 | Tým zanikl - VOVAN78 |
8 (90/112) | 2011-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - VadikTHEbest |
8 (112/112) | 2011-10-02 | Tým zanikl - VadikTHEbest |
9 (65/112) | 2011-12-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Ugaro Rossi |
9 (87/112) | 2011-12-28 | Tým zanikl - Ugaro Rossi |
9 (92/112) | 2012-01-02 | Tým byl přidělen manažerovi - zhuan |
10 (2/112) | 2012-01-24 | Tým zanikl - zhuan |
10 (4/112) | 2012-01-26 | Tým byl přidělen manažerovi - 2000w |
10 (87/112) | 2012-04-18 | Tým zanikl - 2000w |
10 (88/112) | 2012-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Dro |
11 (2/112) | 2012-05-15 | Tým zanikl - Dro |
11 (3/112) | 2012-05-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Sergei Ovsyannikov |
11 (25/112) | 2012-06-07 | Tým zanikl - Sergei Ovsyannikov |
11 (26/112) | 2012-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - sasha77 |
11 (49/112) | 2012-07-01 | Tým zanikl - sasha77 |
11 (52/112) | 2012-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Tony Devis |
11 (66/112) | 2012-07-18 | Tým zanikl - Tony Devis |
11 (67/112) | 2012-07-19 | Tým byl přidělen manažerovi - edgarjuk |
11 (89/112) | 2012-08-10 | Tým zanikl - edgarjuk |
11 (90/112) | 2012-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Onedestiny |
12 (1/112) | 2012-09-03 | Tým zanikl - Onedestiny |
12 (8/112) | 2012-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Vnuchik |
12 (30/112) | 2012-10-02 | Tým zanikl - Vnuchik |
12 (34/112) | 2012-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - post80 |
12 (56/112) | 2012-10-28 | Tým zanikl - post80 |
12 (61/112) | 2012-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - trinadsatyi |
13 (12/112) | 2013-01-04 | Tým zanikl - trinadsatyi |
13 (14/112) | 2013-01-06 | Tým byl přidělen manažerovi - SergeyBorisovich |
14 (81/112) | 2013-07-04 | Tým zanikl - SergeyBorisovich |
14 (83/112) | 2013-07-06 | Tým byl přidělen manažerovi - gund |
14 (105/112) | 2013-07-28 | Tým zanikl - gund |
14 (107/112) | 2013-07-30 | Tým byl přidělen manažerovi - xokkei96 |
15 (18/112) | 2013-08-22 | Tým zanikl - xokkei96 |
15 (26/112) | 2013-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - kolya111111 |
15 (48/112) | 2013-09-21 | Tým zanikl - kolya111111 |
15 (53/112) | 2013-09-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Alexey2 |
15 (75/112) | 2013-10-18 | Tým zanikl - Alexey2 |
15 (76/112) | 2013-10-19 | Tým byl přidělen manažerovi - OLEG GERA |
15 (99/112) | 2013-11-11 | Tým zanikl - OLEG GERA |
15 (100/112) | 2013-11-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Radik777 |
16 (55/112) | 2014-01-18 | Tým zanikl - Radik777 |
16 (56/112) | 2014-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Proxor |
16 (79/112) | 2014-02-11 | Tým zanikl - Proxor |
16 (80/112) | 2014-02-12 | Tým byl přidělen manažerovi - ExpYxpoint |
16 (110/112) | 2014-03-14 | Tým byl přidělen manažerovi - LyapisD |
16 (109/112) | 2014-03-13 | Tým zanikl - yuko72 |
16 (102/112) | 2014-03-06 | Tým zanikl - ExpYxpoint |
16 (106/112) | 2014-03-10 | Tým byl přidělen manažerovi - yuko72 |
17 (20/112) | 2014-04-05 | Tým zanikl - LyapisD |
17 (26/112) | 2014-04-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Arkady Vinogradov |
17 (48/112) | 2014-05-03 | Tým zanikl - Arkady Vinogradov |
17 (59/112) | 2014-05-14 | Tým byl přidělen manažerovi - alex92sey |
17 (81/112) | 2014-06-05 | Tým zanikl - alex92sey |
17 (83/112) | 2014-06-07 | Tým byl přidělen manažerovi - djesi2014 |
21 (104/112) | 2015-09-19 | Tým zanikl - djesi2014 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
21 | Spartak Syzran |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
17. místo v play off ligy III.13. |
||
17. místo v základní části ligy III.13. |
||
20 | Spartak Syzran |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v play off ligy III.13. |
||
16. místo v základní části ligy III.13. |
||
19 | Spartak Syzran |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy III.13. |
||
14. místo v základní části ligy III.13. |
||
18 | Spartak Syzran |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým postoupil do ligy III.13. |
||
1. místo v play off ligy IV.13. |
||
7. místo v základní části ligy IV.13. |
||
17 | Spartak Syzran |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy IV.13. |
||
15. místo v základní části ligy IV.13. |
||
16 | England II FC |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v play off ligy IV.13. |
||
10. místo v základní části ligy IV.13. |
||
15 | KAMAZIK |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v play off ligy IV.13. |
||
16. místo v základní části ligy IV.13. |
||
14 | VOLGA-AVANGARD |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v play off ligy IV.13. |
||
10. místo v základní části ligy IV.13. |
||
13 | VOLGA-AVANGARD |
513. místo v národním poháru. |
20. místo v play off ligy IV.13. |
||
19. místo v základní části ligy IV.13. |
||
12 | Fc Berezovo |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v play off ligy IV.13. |
||
16. místo v základní části ligy IV.13. |
||
11 | HC Ozernoe |
513. místo v národním poháru. |
15. místo v play off ligy IV.13. |
||
12. místo v základní části ligy IV.13. |
||
10 | Team noname 41563 |
513. místo v národním poháru. |
16. místo v play off ligy IV.13. |
||
14. místo v základní části ligy IV.13. |
||
9 | Team noname 41563 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.13. |
||
19. místo v play off ligy IV.32. |
||
19. místo v základní části ligy IV.32. |
||
8 | Team noname 41563 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.32. |
||
8. místo v play off ligy IV.40. |
||
8. místo v základní části ligy IV.40. |
||
7 | Team noname 41563 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v play off ligy IV.40. |
||
15. místo v základní části ligy IV.40. |
||
6 | Team noname 41563 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v play off ligy IV.40. |
||
15. místo v základní části ligy IV.40. |
||
5 | UNIKOM |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy IV.40. |
||
19. místo v základní části ligy IV.40. |
||
4 | -ЦСКА- |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy IV.40. |
||
20. místo v základní části ligy IV.40. |
||
3 | Торпедо Пав |
13. místo v play off ligy IV.40. |
15. místo v základní části ligy IV.40. |