Saison | Datum | Ereignis |
17 (28/112) | 2014-04-13 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Dennis Ulbricht |
17 (82/112) | 2014-06-06 | Team gelöscht - Dennis Ulbricht |
18 (70/112) | 2014-09-14 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Boris Gououf |
18 (94/112) | 2014-10-08 | Team gelöscht - Boris Gououf |
18 (96/112) | 2014-10-10 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Pierre Diehl |
19 (22/112) | 2014-11-17 | Team gelöscht - Pierre Diehl |
19 (25/112) | 2014-11-20 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - ConBo |
19 (47/112) | 2014-12-12 | Team gelöscht - ConBo |
19 (48/112) | 2014-12-13 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Lemmy71 |
19 (73/112) | 2015-01-07 | Team gelöscht - Lemmy71 |
19 (74/112) | 2015-01-08 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Mandeville41 |
19 (96/112) | 2015-01-30 | Team gelöscht - Mandeville41 |
19 (98/112) | 2015-02-01 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Vanthom |
20 (34/112) | 2015-03-21 | Team gelöscht - Vanthom |
20 (41/112) | 2015-03-28 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Meik |
20 (103/112) | 2015-05-29 | Team gelöscht - Meik |
20 (104/112) | 2015-05-30 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - kekshaufen |
21 (14/112) | 2015-06-21 | Team gelöscht - kekshaufen |
21 (15/112) | 2015-06-22 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Kämmerlein |
21 (38/112) | 2015-07-15 | Team gelöscht - Kämmerlein |
21 (50/112) | 2015-07-27 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - maxi22801 |
21 (72/112) | 2015-08-18 | Team gelöscht - maxi22801 |
21 (82/112) | 2015-08-28 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Maxi6102 |
21 (105/112) | 2015-09-20 | Team gelöscht - Maxi6102 |
21 (106/112) | 2015-09-21 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - SaschaErben |
22 (16/112) | 2015-10-13 | Team gelöscht - SaschaErben |
22 (18/112) | 2015-10-15 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Fabian Wickham |
22 (40/112) | 2015-11-06 | Team gelöscht - Fabian Wickham |
22 (42/112) | 2015-11-08 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Piwi00 |
22 (67/112) | 2015-12-03 | Team gelöscht - Piwi00 |
22 (71/112) | 2015-12-07 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - ReinerP |
26 (18/112) | 2017-01-05 | Team gelöscht - ReinerP |
Saison | Teamname | Ergebnisse |
26 | Haie Team† |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 15 in den Playoffs der Liga III.6. |
||
Rang 14 in der regulären Saison der Liga III.6. |
||
25 | Haie Team |
Ausgeschieden in Runde 3 des Nationalen Pokals. |
Rang 12 in den Playoffs der Liga III.6. |
||
Rang 11 in der regulären Saison der Liga III.6. |
||
24 | Haie Team |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 11 in den Playoffs der Liga III.6. |
||
Rang 12 in der regulären Saison der Liga III.6. |
||
23 | Haie Team |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Aufstieg in die Liga III.6. |
||
Gewann in der Relegation (Aufstieg) in Liga III.6. |
||
Rang 2 in den Playoffs der Liga IV.6. |
||
Rang 2 in der regulären Saison der Liga IV.6. |
||
22 | Haie Team |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 11 in den Playoffs der Liga IV.6. |
||
Rang 12 in der regulären Saison der Liga IV.6. |
||
21 | Babos |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 15 in den Playoffs der Liga IV.6. |
||
Rang 13 in der regulären Saison der Liga IV.6. |
||
20 | EV Aschaffenburg |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 13 in den Playoffs der Liga IV.6. |
||
Rang 16 in der regulären Saison der Liga IV.6. |
||
19 | Gladiators-Erding |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 16 in den Playoffs der Liga IV.6. |
||
Rang 15 in der regulären Saison der Liga IV.6. |
||
18 | Leipzig Angry Beavers |
Vom Eishockeyverband in Liga IV.6 versetzt. |
Rang 4 in den Playoffs der Liga IV.20. |
||
Rang 2 in der regulären Saison der Liga IV.20. |
||
17 | BSC Preussen Berlin† |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Vom Eishockeyverband in Liga IV.20 versetzt. |
||
Rang 13 in den Playoffs der Liga IV.16. |
||
Rang 15 in der regulären Saison der Liga IV.16. |