Sezóna | Datum | Událost |
16 (19/112) | 2013-12-13 | Tým byl přidělen manažerovi - manyss |
16 (41/112) | 2014-01-04 | Tým zanikl - manyss |
16 (42/112) | 2014-01-05 | Tým byl přidělen manažerovi - stachu97 |
16 (64/112) | 2014-01-27 | Tým zanikl - stachu97 |
16 (68/112) | 2014-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Daniel Dušák |
16 (90/112) | 2014-02-22 | Tým zanikl - Daniel Dušák |
16 (93/112) | 2014-02-25 | Tým byl přidělen manažerovi - ItachiCZE |
21 (38/112) | 2015-07-15 | Tým zanikl - ItachiCZE |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
22 | HC Sniper Akatsuki† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v play off ligy IV.46. |
||
16. místo v základní části ligy IV.46. |
||
21 | HC Sniper Akatsuki† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Výhra v baráži o záchranu v lize IV.46. |
||
16. místo v play off ligy IV.46. |
||
14. místo v základní části ligy IV.46. |
||
20 | HC Sniper Akatsuki |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy IV.46. |
||
10. místo v základní části ligy IV.46. |
||
19 | HC Sniper Akatsuki |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
6. místo v play off ligy IV.46. |
||
7. místo v základní části ligy IV.46. |
||
18 | HC Sniper Akatsuki |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v play off ligy IV.46. |
||
5. místo v základní části ligy IV.46. |
||
17 | HC Sniper Akatsuki |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým postoupil do ligy IV.46. |
||
1. místo v play off ligy V.110. |
||
2. místo v základní části ligy V.110. |
||
16 | HBC Hostivař |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
20. místo v play off ligy V.110. |
||
20. místo v základní části ligy V.110. |