Sezóna | Datum | Událost |
20 (34/112) | 2015-03-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Vincek6 |
20 (56/112) | 2015-04-12 | Tým zanikl - Vincek6 |
25 (33/112) | 2016-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - lukasrugby |
25 (69/112) | 2016-11-05 | Tým zanikl - lukasrugby |
25 (71/112) | 2016-11-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Kubatrone |
25 (93/112) | 2016-11-29 | Tým zanikl - Kubatrone |
25 (95/112) | 2016-12-01 | Tým byl přidělen manažerovi - jindraspas29 |
26 (7/112) | 2016-12-25 | Tým zanikl - jindraspas29 |
26 (8/112) | 2016-12-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Kre888 |
26 (30/112) | 2017-01-17 | Tým zanikl - Kre888 |
26 (31/112) | 2017-01-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Ondřej Kelča |
26 (53/112) | 2017-02-09 | Tým zanikl - Ondřej Kelča |
26 (54/112) | 2017-02-10 | Tým byl přidělen manažerovi - kuba 16 |
26 (76/112) | 2017-03-04 | Tým zanikl - kuba 16 |
26 (77/112) | 2017-03-05 | Tým byl přidělen manažerovi - jonas888 |
27 (75/112) | 2017-06-23 | Tým zanikl - jonas888 |
27 (76/112) | 2017-06-24 | Tým byl přidělen manažerovi - tomasko cz |
27 (111/112) | 2017-07-29 | Tým zanikl - tomasko cz |
28 (30/112) | 2017-08-29 | Tým byl přidělen manažerovi - behope |
28 (52/112) | 2017-09-20 | Tým zanikl - behope |
28 (55/112) | 2017-09-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Vojta Maňka |
28 (78/112) | 2017-10-16 | Tým zanikl - Vojta Maňka |
28 (80/112) | 2017-10-18 | Tým byl přidělen manažerovi - holeczek99 |
28 (102/112) | 2017-11-09 | Tým zanikl - holeczek99 |
28 (104/112) | 2017-11-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Dalibor Kozel |
29 (14/112) | 2017-12-03 | Tým zanikl - Dalibor Kozel |
29 (15/112) | 2017-12-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Franta Hochman |
29 (37/112) | 2017-12-26 | Tým zanikl - Franta Hochman |
29 (38/112) | 2017-12-27 | Tým byl přidělen manažerovi - dendin |
29 (60/112) | 2018-01-18 | Tým zanikl - dendin |
29 (62/112) | 2018-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Punar Libor |
29 (111/112) | 2018-03-10 | Tým zanikl - Punar Libor |
32 (22/112) | 2018-11-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Lukáš Charous |
32 (45/112) | 2018-12-05 | Tým zanikl - Lukáš Charous |
32 (47/112) | 2018-12-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Pavián1 |
33 (65/112) | 2019-04-16 | Tým zanikl - Pavián1 |
33 (70/112) | 2019-04-21 | Tým byl přidělen manažerovi - joker01 |
33 (93/112) | 2019-05-14 | Tým zanikl - joker01 |
34 (77/112) | 2019-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - SMoravec |
36 (19/112) | 2020-01-31 | Tým zanikl - SMoravec |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
37 | HC Hradec 1946 107135 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v play off ligy IV.5. |
||
6. místo v základní části ligy IV.5. |
||
36 | HC Hradec 1946 107135 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
6. místo v play off ligy IV.5. |
||
5. místo v základní části ligy IV.5. |
||
35 | HC Hradec 1946 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v play off ligy IV.5. |
||
4. místo v základní části ligy IV.5. |
||
34 | HC Hradec 1946 |
Tým postoupil do ligy IV.5. |
1. místo v play off ligy V.5. |
||
6. místo v základní části ligy V.5. |
||
33 | HC NIG |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.5. |
||
20. místo v play off ligy IV.20. |
||
19. místo v základní části ligy IV.20. |
||
32 | HC Moeler Pardubice |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.20. |
11. místo v play off ligy V.3. |
||
9. místo v základní části ligy V.3. |
||
31 | Draci Hot† |
8. místo v play off ligy V.3. |
8. místo v základní části ligy V.3. |
||
30 | Draci Hot† |
8. místo v play off ligy V.3. |
8. místo v základní části ligy V.3. |
||
29 | Draci Hot |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.3. |
||
Výhra v baráži o záchranu v lize IV.4. |
||
14. místo v play off ligy IV.4. |
||
16. místo v základní části ligy IV.4. |
||
28 | HC Baník Ostrava |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.4. |
11. místo v play off ligy V.6. |
||
11. místo v základní části ligy V.6. |
||
27 | milermiks team |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy V.6. |
||
18. místo v základní části ligy V.6. |
||
26 | TJ Dejvice |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.6. |
||
16. místo v play off ligy V.12. |
||
12. místo v základní části ligy V.12. |
||
25 | Hc Limted česká lípa |
15. místo v play off ligy V.12. |
13. místo v základní části ligy V.12. |
||
24 | Sezimak† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.12. |
||
20. místo v play off ligy IV.12. |
||
20. místo v základní části ligy IV.12. |
||
23 | Sezimak† |
Tým postoupil do ligy IV.12. |
1. místo v play off ligy V.140. |
||
6. místo v základní části ligy V.140. |
||
22 | Sezimak† |
7. místo v play off ligy V.140. |
8. místo v základní části ligy V.140. |
||
21 | Sezimak† |
3. místo v play off ligy V.140. |
6. místo v základní části ligy V.140. |
||
20 | Sezimak† |
20. místo v play off ligy V.140. |
19. místo v základní části ligy V.140. |
||
19 | Team noname 107135 |
15. místo v play off ligy V.140. |
14. místo v základní části ligy V.140. |
||
18 | Team noname 107135 |
17. místo v play off ligy V.140. |
17. místo v základní části ligy V.140. |