Sezóna | Datum | Událost |
19 (11/112) | 2014-11-06 | Tým byl přidělen manažerovi - 8wsh21 |
19 (34/112) | 2014-11-29 | Tým zanikl - 8wsh21 |
19 (69/112) | 2015-01-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Pronty |
19 (91/112) | 2015-01-25 | Tým zanikl - Pronty |
19 (98/112) | 2015-02-01 | Tým byl přidělen manažerovi - janko100 |
20 (20/112) | 2015-03-07 | Tým zanikl - janko100 |
20 (21/112) | 2015-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - martin25801 |
20 (43/112) | 2015-03-30 | Tým zanikl - martin25801 |
20 (45/112) | 2015-04-01 | Tým byl přidělen manažerovi - PowerRanger23 |
20 (67/112) | 2015-04-23 | Tým zanikl - PowerRanger23 |
20 (70/112) | 2015-04-26 | Tým byl přidělen manažerovi - HeGGy |
20 (93/112) | 2015-05-19 | Tým zanikl - HeGGy |
20 (98/112) | 2015-05-24 | Tým byl přidělen manažerovi - bruce2003 |
21 (8/112) | 2015-06-15 | Tým zanikl - bruce2003 |
21 (26/112) | 2015-07-03 | Tým byl přidělen manažerovi - TwixikSK |
21 (48/112) | 2015-07-25 | Tým zanikl - TwixikSK |
21 (52/112) | 2015-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Jaroslav Mare |
21 (74/112) | 2015-08-20 | Tým zanikl - Jaroslav Mare |
21 (78/112) | 2015-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - marek174 |
21 (105/112) | 2015-09-20 | Tým zanikl - marek174 |
21 (110/112) | 2015-09-25 | Tým byl přidělen manažerovi - hany2501 |
22 (27/112) | 2015-10-24 | Tým zanikl - hany2501 |
22 (29/112) | 2015-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Fk Horna dolna |
22 (59/112) | 2015-11-25 | Tým zanikl - Fk Horna dolna |
22 (61/112) | 2015-11-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Jony Sport |
22 (109/112) | 2016-01-14 | Tým zanikl - Jony Sport |
22 (110/112) | 2016-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - kometa191 |
23 (21/112) | 2016-02-07 | Tým zanikl - kometa191 |
23 (22/112) | 2016-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - JaKoki |
23 (44/112) | 2016-03-01 | Tým zanikl - JaKoki |
23 (45/112) | 2016-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Vlado2789 |
24 (63/112) | 2016-07-10 | Tým zanikl - Vlado2789 |
24 (65/112) | 2016-07-12 | Tým byl přidělen manažerovi - VLKsk |
24 (68/112) | 2016-07-15 | Tým zanikl - VLKsk |
24 (70/112) | 2016-07-17 | Tým byl přidělen manažerovi - TomiNR |
27 (36/112) | 2017-05-15 | Tým zanikl - TomiNR |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
27 | HK Nitra 109360 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy IV.1. |
||
14. místo v základní části ligy IV.1. |
||
26 | HK Nitra |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v play off ligy IV.1. |
||
12. místo v základní části ligy IV.1. |
||
25 | HK Nitra |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Výhra v baráži o záchranu v lize IV.1. |
||
17. místo v play off ligy IV.1. |
||
18. místo v základní části ligy IV.1. |
||
24 | HK Nitra |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.1. |
||
8. místo v play off ligy V.19. |
||
6. místo v základní části ligy V.19. |
||
23 | ICE BEAR |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy V.19. |
||
12. místo v základní části ligy V.19. |
||
22 | SLOVAN BELASÝ |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
20. místo v play off ligy V.19. |
||
17. místo v základní části ligy V.19. |
||
21 | HK Trnava |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy V.19. |
||
20. místo v základní části ligy V.19. |
||
20 | HeGGy |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.19. |
||
13. místo v play off ligy V.32. |
||
16. místo v základní části ligy V.32. |
||
19 | K2 Martin |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.32. |
13. místo v play off ligy V.57. |
||
9. místo v základní části ligy V.57. |