Sezóna | Datum | Událost |
20 (28/112) | 2015-03-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Tomasz Jóźwiak |
20 (72/112) | 2015-04-28 | Tým zanikl - Tomasz Jóźwiak |
20 (75/112) | 2015-05-01 | Tým byl přidělen manažerovi - beti91211 |
20 (97/112) | 2015-05-23 | Tým zanikl - beti91211 |
20 (98/112) | 2015-05-24 | Tým byl přidělen manažerovi - aroski |
21 (16/112) | 2015-06-23 | Tým zanikl - aroski |
21 (19/112) | 2015-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Tomasz Rydz |
21 (42/112) | 2015-07-19 | Tým zanikl - Tomasz Rydz |
21 (46/112) | 2015-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - jamesr123 |
21 (69/112) | 2015-08-15 | Tým zanikl - jamesr123 |
21 (71/112) | 2015-08-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Aleksander Bukowski |
21 (111/112) | 2015-09-26 | Tým zanikl - Aleksander Bukowski |
22 (26/112) | 2015-10-23 | Tým byl přidělen manažerovi - beltmann |
22 (53/112) | 2015-11-19 | Tým zanikl - beltmann |
22 (54/112) | 2015-11-20 | Tým byl přidělen manažerovi - terminator32 |
23 (6/112) | 2016-01-23 | Tým zanikl - terminator32 |
23 (7/112) | 2016-01-24 | Tým byl přidělen manažerovi - alek76 |
23 (29/112) | 2016-02-15 | Tým zanikl - alek76 |
23 (30/112) | 2016-02-16 | Tým byl přidělen manažerovi - PawelUs |
23 (52/112) | 2016-03-09 | Tým zanikl - PawelUs |
23 (53/112) | 2016-03-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Piwowarek |
23 (76/112) | 2016-04-02 | Tým zanikl - Piwowarek |
23 (78/112) | 2016-04-04 | Tým byl přidělen manažerovi - torped102 |
23 (100/112) | 2016-04-26 | Tým zanikl - torped102 |
23 (101/112) | 2016-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - danielek1122330 |
24 (11/112) | 2016-05-19 | Tým zanikl - danielek1122330 |
24 (12/112) | 2016-05-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Frytka |
24 (41/112) | 2016-06-18 | Tým zanikl - Frytka |
24 (45/112) | 2016-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Mateusz Legień |
24 (67/112) | 2016-07-14 | Tým zanikl - Mateusz Legień |
24 (68/112) | 2016-07-15 | Tým byl přidělen manažerovi - SEBA1232 |
24 (90/112) | 2016-08-06 | Tým zanikl - SEBA1232 |
24 (96/112) | 2016-08-12 | Tým byl přidělen manažerovi - mikka22 |
25 (9/112) | 2016-09-06 | Tým zanikl - mikka22 |
25 (17/112) | 2016-09-14 | Tým byl přidělen manažerovi - wild81 |
25 (40/112) | 2016-10-07 | Tým zanikl - wild81 |
25 (47/112) | 2016-10-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Sebbolus |
25 (69/112) | 2016-11-05 | Tým zanikl - Sebbolus |
25 (79/112) | 2016-11-15 | Tým byl přidělen manažerovi - litmanem |
26 (26/112) | 2017-01-13 | Tým zanikl - litmanem |
27 (2/112) | 2017-04-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Xpapa |
27 (5/112) | 2017-04-14 | Tým zanikl - Xpapa |
27 (6/112) | 2017-04-15 | Tým byl přidělen manažerovi - pawlaczek95 |
27 (37/112) | 2017-05-16 | Tým zanikl - pawlaczek95 |
27 (38/112) | 2017-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - lankas |
32 (47/112) | 2018-12-07 | Tým zanikl - lankas |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
32 | OLS Hockey Team 111401 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v play off ligy III.12. |
||
5. místo v základní části ligy III.12. |
||
31 | OLS Hockey Team |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v play off ligy III.12. |
||
6. místo v základní části ligy III.12. |
||
30 | OLS Hockey Team |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v play off ligy III.12. |
||
6. místo v základní části ligy III.12. |
||
29 | OLS Hockey Team |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v play off ligy III.12. |
||
6. místo v základní části ligy III.12. |
||
28 | OLS Hockey Team |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy III.12. |
||
11. místo v základní části ligy III.12. |
||
27 | OLS Hockey Team |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
11. místo v play off ligy III.12. |
||
14. místo v základní části ligy III.12. |
||
26 | hv bobulowo† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v play off ligy III.12. |
||
12. místo v základní části ligy III.12. |
||
25 | hv bobulowo |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v play off ligy III.12. |
||
18. místo v základní části ligy III.12. |
||
24 | NIEMCY |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy III.12. |
||
Tým sestoupil do ligy IV.1. |
||
20. místo v play off ligy III.1. |
||
17. místo v základní části ligy III.1. |
||
23 | KKP KIELCE |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Výhra v baráži o záchranu v lize III.1. |
||
19. místo v play off ligy III.1. |
||
20. místo v základní části ligy III.1. |
||
22 | Manchester Town |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy III.1. |
||
18. místo v play off ligy IV.5. |
||
17. místo v základní části ligy IV.5. |
||
21 | FC Ziomale |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v play off ligy IV.5. |
||
16. místo v základní části ligy IV.5. |
||
20 | UKS Doliwa |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.5. |
||
12. místo v play off ligy IV.13. |
||
15. místo v základní části ligy IV.13. |