Sezóna | Datum | Událost |
29 (56/112) | 2018-01-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Konmar1993 |
29 (78/112) | 2018-02-05 | Tým zanikl - Konmar1993 |
29 (81/112) | 2018-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Taff Wallcroft |
29 (103/112) | 2018-03-02 | Tým zanikl - Taff Wallcroft |
29 (106/112) | 2018-03-05 | Tým byl přidělen manažerovi - 77777777777777777 |
30 (16/112) | 2018-03-27 | Tým zanikl - 77777777777777777 |
30 (17/112) | 2018-03-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Petr Sládek |
30 (39/112) | 2018-04-19 | Tým zanikl - Petr Sládek |
30 (40/112) | 2018-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - tazyzz |
32 (5/112) | 2018-10-26 | Tým zanikl - tazyzz |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
32 | Blades the Bruin† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v play off ligy IV.12. |
||
12. místo v základní části ligy IV.12. |
||
31 | Blades the Bruin |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v play off ligy IV.12. |
||
11. místo v základní části ligy IV.12. |
||
30 | Blades the Bruin |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v play off ligy IV.12. |
||
19. místo v základní části ligy IV.12. |
||
29 | HC Iowa Mole |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.12. |
11. místo v play off ligy V.6. |
||
13. místo v základní části ligy V.6. |