Sezóna | Datum | Událost |
1 (0/112) | 2009-04-18 | Tým byl přidělen manažerovi - ra3eeha |
1 (21/112) | 2009-05-10 | Tým zanikl - ra3eeha |
2 (28/112) | 2009-09-06 | Tým byl přidělen manažerovi - yaron12345 |
2 (50/112) | 2009-09-28 | Tým zanikl - yaron12345 |
2 (52/112) | 2009-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - ian195 |
2 (74/112) | 2009-10-22 | Tým zanikl - ian195 |
2 (76/112) | 2009-10-24 | Tým byl přidělen manažerovi - marcos1989 |
2 (98/112) | 2009-11-15 | Tým zanikl - marcos1989 |
2 (99/112) | 2009-11-16 | Tým byl přidělen manažerovi - poomi |
3 (10/112) | 2009-12-09 | Tým zanikl - poomi |
3 (57/112) | 2010-01-25 | Tým byl přidělen manažerovi - ShamanX |
4 (22/112) | 2010-04-12 | Tým zanikl - ShamanX |
4 (22/112) | 2010-04-12 | Tým byl přidělen manažerovi - ronaldojuanda09 |
4 (46/112) | 2010-05-06 | Tým zanikl - ronaldojuanda09 |
4 (82/112) | 2010-06-11 | Tým byl přidělen manažerovi - enj0yit |
4 (104/112) | 2010-07-03 | Tým zanikl - enj0yit |
5 (30/112) | 2010-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Tombery |
5 (81/112) | 2010-09-30 | Tým zanikl - Tombery |
5 (81/112) | 2010-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - akak0001 |
5 (89/112) | 2010-10-08 | Tým zanikl - akak0001 |
5 (109/112) | 2010-10-28 | Tým byl přidělen manažerovi - gunung |
6 (20/112) | 2010-11-20 | Tým zanikl - gunung |
6 (64/112) | 2011-01-03 | Tým byl přidělen manažerovi - mor328 |
6 (86/112) | 2011-01-25 | Tým zanikl - mor328 |
6 (87/112) | 2011-01-26 | Tým byl přidělen manažerovi - lnsr50 |
6 (109/112) | 2011-02-17 | Tým zanikl - lnsr50 |
6 (110/112) | 2011-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - acerbictea |
7 (20/112) | 2011-03-12 | Tým zanikl - acerbictea |
7 (21/112) | 2011-03-13 | Tým byl přidělen manažerovi - ArthurKZ |
7 (43/112) | 2011-04-04 | Tým zanikl - ArthurKZ |
7 (44/112) | 2011-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - marefat |
7 (66/112) | 2011-04-27 | Tým zanikl - marefat |
7 (67/112) | 2011-04-28 | Tým byl přidělen manažerovi - gladiator0413 |
7 (89/112) | 2011-05-20 | Tým zanikl - gladiator0413 |
7 (90/112) | 2011-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - didkata |
8 (14/112) | 2011-06-26 | Tým zanikl - didkata |
8 (15/112) | 2011-06-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Amine100 |
8 (37/112) | 2011-07-19 | Tým zanikl - Amine100 |
8 (38/112) | 2011-07-20 | Tým byl přidělen manažerovi - DimCoach |
8 (63/112) | 2011-08-14 | Tým zanikl - DimCoach |
8 (63/112) | 2011-08-14 | Tým byl přidělen manažerovi - blagica |
8 (86/112) | 2011-09-06 | Tým zanikl - blagica |
8 (87/112) | 2011-09-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Rokusho |
9 (2/112) | 2011-10-04 | Tým zanikl - Rokusho |
9 (6/112) | 2011-10-08 | Tým byl přidělen manažerovi - adidba130 |
9 (29/112) | 2011-10-31 | Tým zanikl - adidba130 |
9 (34/112) | 2011-11-05 | Tým byl přidělen manažerovi - luis0322 |
9 (56/112) | 2011-11-27 | Tým zanikl - luis0322 |
10 (112/112) | 2012-05-13 | Tým byl přidělen manažerovi - bozoo |
11 (22/112) | 2012-06-04 | Tým zanikl - bozoo |
11 (27/112) | 2012-06-09 | Tým byl přidělen manažerovi - HPCM |
11 (49/112) | 2012-07-01 | Tým zanikl - HPCM |
11 (52/112) | 2012-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Jorge Luis Sampaoli |
11 (74/112) | 2012-07-26 | Tým zanikl - Jorge Luis Sampaoli |
11 (77/112) | 2012-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - marioal |
11 (100/112) | 2012-08-21 | Tým zanikl - marioal |
11 (102/112) | 2012-08-23 | Tým byl přidělen manažerovi - kot520 |
12 (28/112) | 2012-09-30 | Tým zanikl - kot520 |
12 (53/112) | 2012-10-25 | Tým byl přidělen manažerovi - dikefalos |
13 (51/112) | 2013-02-12 | Tým zanikl - dikefalos |
13 (53/112) | 2013-02-14 | Tým byl přidělen manažerovi - alireza0 |
13 (75/112) | 2013-03-08 | Tým zanikl - alireza0 |
13 (76/112) | 2013-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - giga 8 |
13 (98/112) | 2013-03-31 | Tým zanikl - giga 8 |
13 (99/112) | 2013-04-01 | Tým byl přidělen manažerovi - ninodrea |
14 (9/112) | 2013-04-23 | Tým zanikl - ninodrea |
14 (10/112) | 2013-04-24 | Tým byl přidělen manažerovi - elgenram |
14 (32/112) | 2013-05-16 | Tým zanikl - elgenram |
14 (33/112) | 2013-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - 12211221 |
14 (55/112) | 2013-06-08 | Tým zanikl - 12211221 |
14 (56/112) | 2013-06-09 | Tým byl přidělen manažerovi - vasek900 |
15 (18/112) | 2013-08-22 | Tým zanikl - vasek900 |
15 (19/112) | 2013-08-23 | Tým byl přidělen manažerovi - hristos |
15 (41/112) | 2013-09-14 | Tým zanikl - hristos |
15 (42/112) | 2013-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - jairogarcia11 |
15 (85/112) | 2013-10-28 | Tým zanikl - jairogarcia11 |
15 (86/112) | 2013-10-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Jon Pablo Ramirez |
21 (8/112) | 2015-06-15 | Tým zanikl - Jon Pablo Ramirez |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
21 | Los Penetradores 26536 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v play off ligy III.13. |
||
10. místo v základní části ligy III.13. |
||
20 | Los Penetradores |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
4. místo v play off ligy III.13. |
||
1. místo v základní části ligy III.13. |
||
19 | Los Penetradores |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
3. místo v play off ligy III.13. |
||
5. místo v základní části ligy III.13. |
||
18 | Los Penetradores |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy III.13. |
||
3. místo v play off ligy IV.1. |
||
2. místo v základní části ligy IV.1. |
||
17 | Los Penetradores |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
3. místo v play off ligy IV.1. |
||
3. místo v základní části ligy IV.1. |
||
16 | Los Penetradores |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy IV.1. |
||
9. místo v základní části ligy IV.1. |
||
15 | Los Penetradores |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy IV.1. |
||
13. místo v základní části ligy IV.1. |
||
14 | rajonrondo |
257. místo v národním poháru. |
5. místo v play off ligy IV.1. |
||
6. místo v základní části ligy IV.1. |
||
13 | rajonrondo |
513. místo v národním poháru. |
7. místo v play off ligy IV.1. |
||
7. místo v základní části ligy IV.1. |
||
12 | maccabi (migdal a emik) |
257. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.1. |
||
20. místo v play off ligy IV.20. |
||
18. místo v základní části ligy IV.20. |
||
11 | atleticq de madrid |
257. místo v národním poháru. |
11. místo v play off ligy IV.20. |
||
15. místo v základní části ligy IV.20. |
||
10 | Team noname 26536 |
513. místo v národním poháru. |
19. místo v play off ligy IV.20. |
||
19. místo v základní části ligy IV.20. |
||
9 | Team noname 26536 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.20. |
||
16. místo v play off ligy III.12. |
||
16. místo v základní části ligy III.12. |
||
8 | Alajuela H.C. |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy III.12. |
||
14. místo v play off ligy IV.2. |
||
11. místo v základní části ligy IV.2. |
||
7 | 暗黑 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v play off ligy IV.2. |
||
11. místo v základní části ligy IV.2. |
||
6 | Zamalk |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v play off ligy IV.2. |
||
12. místo v základní části ligy IV.2. |
||
5 | Suey ju |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy IV.2. |
||
12. místo v základní části ligy IV.2. |
||
4 | sure-win |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v play off ligy IV.2. |
||
4. místo v základní části ligy IV.2. |
||
3 | Wind Spirits |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Prohra v baráži o postup do ligy III.1. |
||
2. místo v play off ligy IV.2. |
||
3. místo v základní části ligy IV.2. |
||
2 | stockolmo |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
4. místo v play off ligy IV.10. |
||
6. místo v základní části ligy IV.10. |
||
1 | Team noname 26536 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
20. místo v play off ligy IV.10. |
||
20. místo v základní části ligy IV.10. |