Sezóna | Datum | Událost |
3 (5/112) | 2009-12-04 | Tým byl přidělen manažerovi - gorden |
3 (62/112) | 2010-01-30 | Tým zanikl - gorden |
3 (63/112) | 2010-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Husky74 |
3 (85/112) | 2010-02-22 | Tým zanikl - Husky74 |
3 (86/112) | 2010-02-23 | Tým byl přidělen manažerovi - mogwaiy |
3 (108/112) | 2010-03-17 | Tým zanikl - mogwaiy |
3 (111/112) | 2010-03-20 | Tým byl přidělen manažerovi - canadien74 |
4 (60/112) | 2010-05-20 | Tým zanikl - canadien74 |
4 (61/112) | 2010-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - serstyle |
4 (83/112) | 2010-06-12 | Tým zanikl - serstyle |
4 (84/112) | 2010-06-13 | Tým byl přidělen manažerovi - neo93 |
4 (106/112) | 2010-07-05 | Tým zanikl - neo93 |
5 (21/112) | 2010-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Sadabe |
5 (109/112) | 2010-10-28 | Tým zanikl - Sadabe |
6 (108/112) | 2011-02-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Morpheus9 |
7 (18/112) | 2011-03-10 | Tým zanikl - Morpheus9 |
8 (105/112) | 2011-09-25 | Tým byl přidělen manažerovi - JumpMan12 |
9 (23/112) | 2011-10-25 | Tým zanikl - JumpMan12 |
9 (24/112) | 2011-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Geoffrey Morey |
9 (47/112) | 2011-11-18 | Tým zanikl - Geoffrey Morey |
9 (48/112) | 2011-11-19 | Tým byl přidělen manažerovi - gon76 |
9 (90/112) | 2011-12-31 | Tým zanikl - gon76 |
9 (92/112) | 2012-01-02 | Tým byl přidělen manažerovi - mamie |
10 (8/112) | 2012-01-30 | Tým zanikl - mamie |
10 (11/112) | 2012-02-02 | Tým byl přidělen manažerovi - tip59 |
10 (33/112) | 2012-02-24 | Tým zanikl - tip59 |
10 (36/112) | 2012-02-27 | Tým byl přidělen manažerovi - M4cF1y |
10 (79/112) | 2012-04-10 | Tým zanikl - M4cF1y |
10 (80/112) | 2012-04-11 | Tým byl přidělen manažerovi - kikodt |
10 (102/112) | 2012-05-03 | Tým zanikl - kikodt |
10 (109/112) | 2012-05-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Clydegaza Kartel |
11 (19/112) | 2012-06-01 | Tým zanikl - Clydegaza Kartel |
11 (21/112) | 2012-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - marti92 |
11 (43/112) | 2012-06-25 | Tým zanikl - marti92 |
11 (44/112) | 2012-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - benny kravate |
11 (66/112) | 2012-07-18 | Tým zanikl - benny kravate |
11 (67/112) | 2012-07-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Patakk |
12 (47/112) | 2012-10-19 | Tým zanikl - Patakk |
12 (48/112) | 2012-10-20 | Tým byl přidělen manažerovi - messi58 |
12 (80/112) | 2012-11-21 | Tým zanikl - messi58 |
12 (83/112) | 2012-11-24 | Tým byl přidělen manažerovi - meumeu |
12 (106/112) | 2012-12-17 | Tým zanikl - meumeu |
12 (110/112) | 2012-12-21 | Tým byl přidělen manažerovi - kergomard |
13 (20/112) | 2013-01-12 | Tým zanikl - kergomard |
13 (21/112) | 2013-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - mawlex |
13 (43/112) | 2013-02-04 | Tým zanikl - mawlex |
13 (46/112) | 2013-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - popo62150 |
13 (68/112) | 2013-03-01 | Tým zanikl - popo62150 |
13 (69/112) | 2013-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - zale84 |
13 (91/112) | 2013-03-24 | Tým zanikl - zale84 |
13 (92/112) | 2013-03-25 | Tým byl přidělen manažerovi - gusstou |
14 (4/112) | 2013-04-18 | Tým zanikl - gusstou |
14 (5/112) | 2013-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - zazoupennou |
14 (27/112) | 2013-05-11 | Tým zanikl - zazoupennou |
14 (31/112) | 2013-05-15 | Tým byl přidělen manažerovi - juliendu79 |
14 (53/112) | 2013-06-06 | Tým zanikl - juliendu79 |
14 (55/112) | 2013-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - QUENTINOS |
14 (80/112) | 2013-07-03 | Tým zanikl - QUENTINOS |
14 (82/112) | 2013-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - boisseau |
14 (105/112) | 2013-07-28 | Tým zanikl - boisseau |
14 (106/112) | 2013-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - afk1 |
15 (16/112) | 2013-08-20 | Tým zanikl - afk1 |
15 (22/112) | 2013-08-26 | Tým byl přidělen manažerovi - reflexion954 |
16 (107/112) | 2014-03-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Marc Dupuy |
16 (106/112) | 2014-03-10 | Tým zanikl - reflexion954 |
17 (17/112) | 2014-04-02 | Tým zanikl - Marc Dupuy |
17 (20/112) | 2014-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - pizza au fromage |
17 (42/112) | 2014-04-27 | Tým zanikl - pizza au fromage |
17 (45/112) | 2014-04-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Vincentinho Dias |
17 (69/112) | 2014-05-24 | Tým zanikl - Vincentinho Dias |
17 (70/112) | 2014-05-25 | Tým byl přidělen manažerovi - stabol127 |
17 (92/112) | 2014-06-16 | Tým zanikl - stabol127 |
17 (96/112) | 2014-06-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Fyrex |
18 (6/112) | 2014-07-12 | Tým zanikl - Fyrex |
18 (71/112) | 2014-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Ronan29 |
26 (65/112) | 2017-02-21 | Tým zanikl - Ronan29 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
26 | ALBATROS BREST† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v play off ligy III.7. |
||
15. místo v základní části ligy III.7. |
||
25 | ALBATROS BREST |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy III.7. |
||
10. místo v play off ligy III.14. |
||
9. místo v základní části ligy III.14. |
||
24 | ALBATROS BREST |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v play off ligy III.14. |
||
9. místo v základní části ligy III.14. |
||
23 | ALBATROS BREST |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v play off ligy III.14. |
||
9. místo v základní části ligy III.14. |
||
22 | ALBATROS BREST |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v play off ligy III.14. |
||
8. místo v základní části ligy III.14. |
||
21 | ALBATROS BREST |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v play off ligy III.14. |
||
13. místo v základní části ligy III.14. |
||
20 | ALBATROS BREST |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v play off ligy III.14. |
||
14. místo v základní části ligy III.14. |
||
19 | ALBATROS BREST |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy III.14. |
||
3. místo v play off ligy IV.12. |
||
2. místo v základní části ligy IV.12. |
||
18 | ALBATROS BREST |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v play off ligy IV.12. |
||
14. místo v základní části ligy IV.12. |
||
17 | new rangers |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v play off ligy IV.12. |
||
15. místo v základní části ligy IV.12. |
||
16 | as fusion |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy IV.12. |
||
9. místo v základní části ligy IV.12. |
||
15 | as fusion |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy IV.12. |
||
12. místo v základní části ligy IV.12. |
||
14 | E.S.S.V |
513. místo v národním poháru. |
18. místo v play off ligy IV.12. |
||
19. místo v základní části ligy IV.12. |
||
13 | E.S.S.V |
513. místo v národním poháru. |
17. místo v play off ligy IV.12. |
||
18. místo v základní části ligy IV.12. |
||
12 | Les Patates Givrées |
513. místo v národním poháru. |
20. místo v play off ligy IV.12. |
||
17. místo v základní části ligy IV.12. |
||
11 | Les Patates Givrées |
257. místo v národním poháru. |
15. místo v play off ligy IV.12. |
||
15. místo v základní části ligy IV.12. |
||
10 | Merignac Lucifer |
513. místo v národním poháru. |
12. místo v play off ligy IV.12. |
||
13. místo v základní části ligy IV.12. |
||
9 | CLUB MOTONAUTIQUE NORMAND |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy IV.12. |
||
13. místo v základní části ligy IV.12. |
||
8 | Team noname 40991 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.12. |
||
16. místo v play off ligy IV.31. |
||
16. místo v základní části ligy IV.31. |
||
7 | Team noname 40991 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v play off ligy IV.31. |
||
15. místo v základní části ligy IV.31. |
||
6 | Team noname 40991 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v play off ligy IV.31. |
||
18. místo v základní části ligy IV.31. |
||
5 | Les Aigles d'Acier |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v play off ligy IV.31. |
||
14. místo v základní části ligy IV.31. |
||
4 | Fc Weed |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy IV.31. |
||
17. místo v základní části ligy IV.31. |
||
3 | Mogwaiy's Team |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v play off ligy IV.31. |
||
18. místo v základní části ligy IV.31. |