Sezóna | Datum | Událost |
3 (70/112) | 2010-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - sobyrka |
3 (93/112) | 2010-03-02 | Tým zanikl - sobyrka |
3 (94/112) | 2010-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Miki19955 |
4 (4/112) | 2010-03-25 | Tým zanikl - Miki19955 |
4 (5/112) | 2010-03-26 | Tým byl přidělen manažerovi - szmatex3 |
4 (27/112) | 2010-04-17 | Tým zanikl - szmatex3 |
4 (28/112) | 2010-04-18 | Tým byl přidělen manažerovi - olek1594 |
4 (50/112) | 2010-05-10 | Tým zanikl - olek1594 |
4 (52/112) | 2010-05-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Dozorca |
4 (87/112) | 2010-06-16 | Tým zanikl - Dozorca |
4 (89/112) | 2010-06-18 | Tým byl přidělen manažerovi - darwild |
4 (111/112) | 2010-07-10 | Tým zanikl - darwild |
4 (112/112) | 2010-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - wojtek1812 |
5 (79/112) | 2010-09-28 | Tým zanikl - wojtek1812 |
5 (89/112) | 2010-10-08 | Tým byl přidělen manažerovi - juzio 1 |
6 (17/112) | 2010-11-17 | Tým zanikl - juzio 1 |
6 (21/112) | 2010-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Grzegorz Krzyżanowski |
6 (51/112) | 2010-12-21 | Tým zanikl - Grzegorz Krzyżanowski |
6 (84/112) | 2011-01-23 | Tým byl přidělen manažerovi - PiotrMielczarek |
6 (106/112) | 2011-02-14 | Tým zanikl - PiotrMielczarek |
7 (19/112) | 2011-03-11 | Tým byl přidělen manažerovi - sebol2194 |
7 (41/112) | 2011-04-02 | Tým zanikl - sebol2194 |
7 (56/112) | 2011-04-17 | Tým byl přidělen manažerovi - mara223 |
7 (78/112) | 2011-05-09 | Tým zanikl - mara223 |
8 (21/112) | 2011-07-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Grzehuu |
8 (49/112) | 2011-07-31 | Tým zanikl - Grzehuu |
8 (54/112) | 2011-08-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Pajac621 |
8 (76/112) | 2011-08-27 | Tým zanikl - Pajac621 |
8 (78/112) | 2011-08-29 | Tým byl přidělen manažerovi - nowus93 |
8 (100/112) | 2011-09-20 | Tým zanikl - nowus93 |
8 (103/112) | 2011-09-23 | Tým byl přidělen manažerovi - rycerz3333 |
9 (88/112) | 2011-12-29 | Tým zanikl - rycerz3333 |
10 (19/112) | 2012-02-10 | Tým byl přidělen manažerovi - jakubasek |
10 (55/112) | 2012-03-17 | Tým zanikl - jakubasek |
10 (58/112) | 2012-03-20 | Tým byl přidělen manažerovi - greg05 |
10 (80/112) | 2012-04-11 | Tým zanikl - greg05 |
10 (82/112) | 2012-04-13 | Tým byl přidělen manažerovi - blysk95 |
10 (104/112) | 2012-05-05 | Tým zanikl - blysk95 |
10 (105/112) | 2012-05-06 | Tým byl přidělen manažerovi - aligator11 |
11 (15/112) | 2012-05-28 | Tým zanikl - aligator11 |
11 (17/112) | 2012-05-30 | Tým byl přidělen manažerovi - felek138 |
11 (39/112) | 2012-06-21 | Tým zanikl - felek138 |
11 (41/112) | 2012-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - kijuCK |
11 (63/112) | 2012-07-15 | Tým zanikl - kijuCK |
11 (64/112) | 2012-07-16 | Tým byl přidělen manažerovi - jarus91 |
11 (86/112) | 2012-08-07 | Tým zanikl - jarus91 |
11 (88/112) | 2012-08-09 | Tým byl přidělen manažerovi - KrzychuWOW |
11 (96/112) | 2012-08-17 | Tým zanikl - KrzychuWOW |
11 (98/112) | 2012-08-19 | Tým byl přidělen manažerovi - DrzesteR |
12 (8/112) | 2012-09-10 | Tým zanikl - DrzesteR |
12 (10/112) | 2012-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - rastek |
12 (32/112) | 2012-10-04 | Tým zanikl - rastek |
12 (33/112) | 2012-10-05 | Tým byl přidělen manažerovi - BaKsZiom |
12 (55/112) | 2012-10-27 | Tým zanikl - BaKsZiom |
12 (56/112) | 2012-10-28 | Tým byl přidělen manažerovi - pipper92 |
12 (78/112) | 2012-11-19 | Tým zanikl - pipper92 |
12 (80/112) | 2012-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - OrionWyatt |
12 (102/112) | 2012-12-13 | Tým zanikl - OrionWyatt |
12 (103/112) | 2012-12-14 | Tým byl přidělen manažerovi - ruchch |
13 (13/112) | 2013-01-05 | Tým zanikl - ruchch |
13 (14/112) | 2013-01-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Graba91 |
14 (12/112) | 2013-04-26 | Tým zanikl - Graba91 |
14 (18/112) | 2013-05-02 | Tým byl přidělen manažerovi - kacpa1998 |
14 (40/112) | 2013-05-24 | Tým zanikl - kacpa1998 |
14 (42/112) | 2013-05-26 | Tým byl přidělen manažerovi - kowal123456789 |
14 (64/112) | 2013-06-17 | Tým zanikl - kowal123456789 |
14 (72/112) | 2013-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - patryk12344 |
14 (94/112) | 2013-07-17 | Tým zanikl - patryk12344 |
14 (97/112) | 2013-07-20 | Tým byl přidělen manažerovi - matson456 |
15 (7/112) | 2013-08-11 | Tým zanikl - matson456 |
15 (9/112) | 2013-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - patryt1 |
15 (31/112) | 2013-09-04 | Tým zanikl - patryt1 |
15 (63/112) | 2013-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Mateusz46 |
15 (86/112) | 2013-10-29 | Tým zanikl - Mateusz46 |
15 (89/112) | 2013-11-01 | Tým byl přidělen manažerovi - jezd |
19 (10/112) | 2014-11-05 | Tým zanikl - jezd |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
19 | Gwda Lotyń† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
6. místo v play off ligy IV.5. |
||
4. místo v základní části ligy IV.5. |
||
18 | Gwda Lotyń |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
3. místo v play off ligy IV.5. |
||
1. místo v základní části ligy IV.5. |
||
17 | Gwda Lotyń |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.5. |
||
6. místo v play off ligy IV.26. |
||
8. místo v základní části ligy IV.26. |
||
16 | Gwda Lotyń |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy IV.26. |
||
11. místo v základní části ligy IV.26. |
||
15 | BARCELONIA† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v play off ligy IV.26. |
||
20. místo v základní části ligy IV.26. |
||
14 | pitasony |
1025. místo v národním poháru. |
12. místo v play off ligy IV.26. |
||
14. místo v základní části ligy IV.26. |
||
13 | pitasony |
1025. místo v národním poháru. |
17. místo v play off ligy IV.26. |
||
18. místo v základní části ligy IV.26. |
||
12 | LKS Lachowice |
1025. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.26. |
||
19. místo v play off ligy V.11. |
||
19. místo v základní části ligy V.11. |
||
11 | Team noname 42913 |
2049. místo v národním poháru. |
17. místo v play off ligy V.11. |
||
17. místo v základní části ligy V.11. |
||
10 | Deceivers |
2049. místo v národním poháru. |
19. místo v play off ligy V.11. |
||
17. místo v základní části ligy V.11. |
||
9 | FC Kopytko |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.11. |
||
14. místo v play off ligy IV.44. |
||
9. místo v základní části ligy IV.44. |
||
8 | Nowus Team |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.44. |
||
10. místo v play off ligy V.56. |
||
11. místo v základní části ligy V.56. |
||
7 | Team noname 42913 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v play off ligy V.56. |
||
16. místo v základní části ligy V.56. |
||
6 | bracziszewo ssa |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy V.56. |
||
18. místo v základní části ligy V.56. |
||
5 | Team noname 42913 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v play off ligy V.56. |
||
4. místo v základní části ligy V.56. |
||
4 | Team noname 42913 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
17. místo v play off ligy V.56. |
||
20. místo v základní části ligy V.56. |
||
3 | Tuchovianka |
12. místo v play off ligy V.56. |
13. místo v základní části ligy V.56. |