Sezóna | Datum | Událost |
3 (83/112) | 2010-02-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Jinpachi |
3 (105/112) | 2010-03-14 | Tým zanikl - Jinpachi |
3 (106/112) | 2010-03-15 | Tým byl přidělen manažerovi - LowriderSK |
4 (16/112) | 2010-04-06 | Tým zanikl - LowriderSK |
4 (17/112) | 2010-04-07 | Tým byl přidělen manažerovi - petto25 |
4 (39/112) | 2010-04-29 | Tým zanikl - petto25 |
4 (40/112) | 2010-04-30 | Tým byl přidělen manažerovi - debkoman |
4 (62/112) | 2010-05-22 | Tým zanikl - debkoman |
4 (63/112) | 2010-05-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Chazzy |
4 (85/112) | 2010-06-14 | Tým zanikl - Chazzy |
4 (86/112) | 2010-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - husty88 |
5 (11/112) | 2010-07-22 | Tým zanikl - husty88 |
5 (26/112) | 2010-08-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Druppy |
6 (49/112) | 2010-12-19 | Tým zanikl - Druppy |
6 (52/112) | 2010-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Canga1 |
6 (74/112) | 2011-01-13 | Tým zanikl - Canga1 |
6 (75/112) | 2011-01-14 | Tým byl přidělen manažerovi - diego12 |
6 (97/112) | 2011-02-05 | Tým zanikl - diego12 |
6 (98/112) | 2011-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - L0G3N |
7 (8/112) | 2011-02-28 | Tým zanikl - L0G3N |
7 (9/112) | 2011-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - timo45 |
7 (31/112) | 2011-03-23 | Tým zanikl - timo45 |
7 (32/112) | 2011-03-24 | Tým byl přidělen manažerovi - erikjanek0 |
7 (54/112) | 2011-04-15 | Tým zanikl - erikjanek0 |
7 (55/112) | 2011-04-16 | Tým byl přidělen manažerovi - vladimirafull |
7 (88/112) | 2011-05-19 | Tým zanikl - vladimirafull |
7 (89/112) | 2011-05-20 | Tým byl přidělen manažerovi - marco orlicky |
7 (111/112) | 2011-06-11 | Tým zanikl - marco orlicky |
8 (9/112) | 2011-06-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Pazzino |
8 (33/112) | 2011-07-15 | Tým zanikl - Pazzino |
8 (34/112) | 2011-07-16 | Tým byl přidělen manažerovi - miro159 |
8 (56/112) | 2011-08-07 | Tým zanikl - miro159 |
8 (57/112) | 2011-08-08 | Tým byl přidělen manažerovi - mates363 |
8 (107/112) | 2011-09-27 | Tým zanikl - mates363 |
8 (108/112) | 2011-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - p43e |
9 (36/112) | 2011-11-07 | Tým zanikl - p43e |
9 (37/112) | 2011-11-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Tomáš Wyszong |
9 (59/112) | 2011-11-30 | Tým zanikl - Tomáš Wyszong |
9 (60/112) | 2011-12-01 | Tým byl přidělen manažerovi - kunik69 |
14 (95/112) | 2013-07-18 | Tým zanikl - kunik69 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
14 | kunikovo |
2049. místo v národním poháru. |
8. místo v play off ligy V.93. |
||
8. místo v základní části ligy V.93. |
||
13 | kunikovo |
1025. místo v národním poháru. |
7. místo v play off ligy V.93. |
||
8. místo v základní části ligy V.93. |
||
12 | kunikovo |
2049. místo v národním poháru. |
6. místo v play off ligy V.93. |
||
6. místo v základní části ligy V.93. |
||
11 | kunikovo |
4097. místo v národním poháru. |
7. místo v play off ligy V.93. |
||
7. místo v základní části ligy V.93. |
||
10 | kunikovo |
4097. místo v národním poháru. |
11. místo v play off ligy V.93. |
||
13. místo v základní části ligy V.93. |
||
9 | kunikovo |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.93. |
||
16. místo v play off ligy VI.11. |
||
16. místo v základní části ligy VI.11. |
||
8 | Bears Bratislava |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.11. |
17. místo v play off ligy VI.88. |
||
18. místo v základní části ligy VI.88. |
||
7 | Team Dravo |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy VI.88. |
||
17. místo v základní části ligy VI.88. |
||
6 | HK Popradddd |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v play off ligy VI.88. |
||
10. místo v základní části ligy VI.88. |
||
5 | N@shville Pred@tors |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v play off ligy VI.88. |
||
18. místo v základní části ligy VI.88. |
||
4 | HC DUKLA MANICI TN |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v play off ligy VI.88. |
||
15. místo v základní části ligy VI.88. |
||
3 | HC Obyce |
13. místo v play off ligy VI.88. |
13. místo v základní části ligy VI.88. |