Sezóna | Datum | Událost |
4 (2/112) | 2010-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - LuciaN07 |
4 (24/112) | 2010-04-14 | Tým zanikl - LuciaN07 |
5 (7/112) | 2010-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - k2romco |
5 (29/112) | 2010-08-09 | Tým zanikl - k2romco |
5 (39/112) | 2010-08-19 | Tým byl přidělen manažerovi - tatismillos |
5 (61/112) | 2010-09-10 | Tým zanikl - tatismillos |
5 (64/112) | 2010-09-13 | Tým byl přidělen manažerovi - piifresh |
5 (73/112) | 2010-09-22 | Tým zanikl - piifresh |
6 (7/112) | 2010-11-07 | Tým byl přidělen manažerovi - diegodlf97 |
6 (30/112) | 2010-11-30 | Tým zanikl - diegodlf97 |
6 (36/112) | 2010-12-06 | Tým byl přidělen manažerovi - autokz |
6 (58/112) | 2010-12-28 | Tým zanikl - autokz |
6 (109/112) | 2011-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - mercury1179 |
6 (109/112) | 2011-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - mercury1179 |
7 (40/112) | 2011-04-01 | Tým zanikl - mercury1179 |
8 (10/112) | 2011-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - ESLAM LO6FY |
8 (32/112) | 2011-07-14 | Tým zanikl - ESLAM LO6FY |
8 (56/112) | 2011-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - oceans501 |
8 (78/112) | 2011-08-29 | Tým zanikl - oceans501 |
8 (79/112) | 2011-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Stigie |
8 (101/112) | 2011-09-21 | Tým zanikl - Stigie |
9 (26/112) | 2011-10-28 | Tým byl přidělen manažerovi - mohammed egy |
9 (48/112) | 2011-11-19 | Tým zanikl - mohammed egy |
9 (51/112) | 2011-11-22 | Tým byl přidělen manažerovi - KKostas |
9 (73/112) | 2011-12-14 | Tým zanikl - KKostas |
9 (79/112) | 2011-12-20 | Tým byl přidělen manažerovi - sandiago32 |
10 (112/112) | 2012-05-13 | Tým zanikl - sandiago32 |
11 (1/112) | 2012-05-14 | Tým byl přidělen manažerovi - cmpunk51 |
11 (23/112) | 2012-06-05 | Tým zanikl - cmpunk51 |
11 (24/112) | 2012-06-06 | Tým byl přidělen manažerovi - andres pala |
11 (46/112) | 2012-06-28 | Tým zanikl - andres pala |
11 (48/112) | 2012-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - coolguy5 |
11 (70/112) | 2012-07-22 | Tým zanikl - coolguy5 |
11 (71/112) | 2012-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - camibasket |
11 (93/112) | 2012-08-14 | Tým zanikl - camibasket |
11 (94/112) | 2012-08-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Fonk |
12 (9/112) | 2012-09-11 | Tým zanikl - Fonk |
12 (10/112) | 2012-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - emino17 |
12 (32/112) | 2012-10-04 | Tým zanikl - emino17 |
12 (36/112) | 2012-10-08 | Tým byl přidělen manažerovi - nikolas55555 |
12 (58/112) | 2012-10-30 | Tým zanikl - nikolas55555 |
12 (61/112) | 2012-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - hamo2088 |
12 (83/112) | 2012-11-24 | Tým zanikl - hamo2088 |
12 (85/112) | 2012-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Chupenmenlan |
12 (108/112) | 2012-12-19 | Tým zanikl - Chupenmenlan |
12 (109/112) | 2012-12-20 | Tým byl přidělen manažerovi - parhamsoltani |
13 (19/112) | 2013-01-11 | Tým zanikl - parhamsoltani |
13 (20/112) | 2013-01-12 | Tým byl přidělen manažerovi - hatemkak |
13 (43/112) | 2013-02-04 | Tým zanikl - hatemkak |
13 (45/112) | 2013-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - juliojesus80 |
13 (67/112) | 2013-02-28 | Tým zanikl - juliojesus80 |
13 (69/112) | 2013-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - LuxEror |
13 (91/112) | 2013-03-24 | Tým zanikl - LuxEror |
13 (93/112) | 2013-03-26 | Tým byl přidělen manažerovi - RoGerBarCelona |
14 (4/112) | 2013-04-18 | Tým zanikl - RoGerBarCelona |
14 (6/112) | 2013-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Luis Morales |
14 (28/112) | 2013-05-12 | Tým zanikl - Luis Morales |
14 (32/112) | 2013-05-16 | Tým byl přidělen manažerovi - faragfarag |
14 (54/112) | 2013-06-07 | Tým zanikl - faragfarag |
14 (57/112) | 2013-06-10 | Tým byl přidělen manažerovi - byron tigers |
14 (79/112) | 2013-07-02 | Tým zanikl - byron tigers |
14 (81/112) | 2013-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - walidbarca |
15 (25/112) | 2013-08-29 | Tým zanikl - walidbarca |
15 (26/112) | 2013-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Popahmed Ronaldo |
15 (48/112) | 2013-09-21 | Tým zanikl - Popahmed Ronaldo |
15 (49/112) | 2013-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - amine ayarino |
15 (77/112) | 2013-10-20 | Tým zanikl - amine ayarino |
15 (78/112) | 2013-10-21 | Tým byl přidělen manažerovi - gunslinger7 |
16 (11/112) | 2013-12-05 | Tým zanikl - gunslinger7 |
16 (12/112) | 2013-12-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Maistro Jijly |
16 (68/112) | 2014-01-31 | Tým zanikl - Maistro Jijly |
16 (69/112) | 2014-02-01 | Tým byl přidělen manažerovi - luenonguyen |
21 (22/112) | 2015-06-29 | Tým zanikl - luenonguyen |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
21 | Can Tho† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy III.15. |
||
14. místo v základní části ligy III.15. |
||
20 | Can Tho |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
3. místo v play off ligy III.15. |
||
7. místo v základní části ligy III.15. |
||
19 | Can Tho |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v play off ligy III.15. |
||
7. místo v základní části ligy III.15. |
||
18 | Can Tho |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy III.15. |
||
5. místo v play off ligy IV.3. |
||
3. místo v základní části ligy IV.3. |
||
17 | Can Tho |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
5. místo v play off ligy IV.3. |
||
3. místo v základní části ligy IV.3. |
||
16 | Can Tho |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v play off ligy IV.3. |
||
8. místo v základní části ligy IV.3. |
||
15 | slinger |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v play off ligy IV.3. |
||
8. místo v základní části ligy IV.3. |
||
14 | Barcelona Sporting Club |
513. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
17. místo v play off ligy IV.13. |
||
17. místo v základní části ligy IV.13. |
||
13 | Barcelona Sporting Club |
257. místo v národním poháru. |
13. místo v play off ligy IV.13. |
||
9. místo v základní části ligy IV.13. |
||
12 | Los Cañeros del Este |
513. místo v národním poháru. |
10. místo v play off ligy IV.13. |
||
13. místo v základní části ligy IV.13. |
||
11 | los angeles |
257. místo v národním poháru. |
16. místo v play off ligy IV.13. |
||
15. místo v základní části ligy IV.13. |
||
10 | ICE SIXTIR |
257. místo v národním poháru. |
7. místo v play off ligy IV.13. |
||
3. místo v základní části ligy IV.13. |
||
9 | ICE SIXTIR |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v play off ligy IV.13. |
||
12. místo v základní části ligy IV.13. |
||
8 | Fk Fiton |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.13. |
||
12. místo v play off ligy III.13. |
||
13. místo v základní části ligy III.13. |
||
7 | Team noname 48219 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
6. místo v play off ligy III.13. |
||
8. místo v základní části ligy III.13. |
||
6 | Team noname 48219 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v play off ligy III.13. |
||
12. místo v základní části ligy III.13. |
||
5 | Team noname 48219 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v play off ligy III.13. |
||
18. místo v základní části ligy III.13. |
||
4 | Team noname 48219 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy III.13. |
||
20. místo v základní části ligy III.13. |