Sezóna | Datum | Událost |
6 (7/112) | 2010-11-07 | Tým byl přidělen manažerovi - ALLT |
6 (30/112) | 2010-11-30 | Tým zanikl - ALLT |
6 (31/112) | 2010-12-01 | Tým byl přidělen manažerovi - tazman12 |
7 (97/112) | 2011-05-28 | Tým zanikl - tazman12 |
10 (111/112) | 2012-05-12 | Tým byl přidělen manažerovi - myllis |
11 (21/112) | 2012-06-03 | Tým zanikl - myllis |
11 (30/112) | 2012-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Patrik Kvasnica |
11 (78/112) | 2012-07-30 | Tým zanikl - Patrik Kvasnica |
11 (100/112) | 2012-08-21 | Tým byl přidělen manažerovi - juroslav86 |
12 (52/112) | 2012-10-24 | Tým zanikl - juroslav86 |
12 (61/112) | 2012-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - michalnathaniel |
12 (89/112) | 2012-11-30 | Tým zanikl - michalnathaniel |
14 (41/112) | 2013-05-25 | Tým byl přidělen manažerovi - hjhfdjhfd |
14 (63/112) | 2013-06-16 | Tým zanikl - hjhfdjhfd |
14 (92/112) | 2013-07-15 | Tým byl přidělen manažerovi - dresaqw |
15 (2/112) | 2013-08-06 | Tým zanikl - dresaqw |
15 (3/112) | 2013-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Lirojlama |
15 (25/112) | 2013-08-29 | Tým zanikl - Lirojlama |
15 (26/112) | 2013-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Ondra2323 |
15 (48/112) | 2013-09-21 | Tým zanikl - Ondra2323 |
15 (49/112) | 2013-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Martin Farda |
15 (71/112) | 2013-10-14 | Tým zanikl - Martin Farda |
15 (72/112) | 2013-10-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Nestty |
15 (94/112) | 2013-11-06 | Tým zanikl - Nestty |
15 (95/112) | 2013-11-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Petrs Darebacek |
16 (5/112) | 2013-11-29 | Tým zanikl - Petrs Darebacek |
16 (6/112) | 2013-11-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Ikarus007 |
16 (37/112) | 2013-12-31 | Tým zanikl - Ikarus007 |
16 (38/112) | 2014-01-01 | Tým byl přidělen manažerovi - doubek23 |
16 (60/112) | 2014-01-23 | Tým zanikl - doubek23 |
16 (61/112) | 2014-01-24 | Tým byl přidělen manažerovi - jubulka |
16 (102/112) | 2014-03-06 | Tým byl přidělen manažerovi - majkkasl |
16 (101/112) | 2014-03-05 | Tým zanikl - jubulka |
17 (12/112) | 2014-03-28 | Tým zanikl - majkkasl |
17 (13/112) | 2014-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Musilka |
17 (53/112) | 2014-05-08 | Tým zanikl - Musilka |
17 (54/112) | 2014-05-09 | Tým byl přidělen manažerovi - ondrapoulas44 |
17 (76/112) | 2014-05-31 | Tým zanikl - ondrapoulas44 |
17 (77/112) | 2014-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - JakubGunther |
17 (99/112) | 2014-06-23 | Tým zanikl - JakubGunther |
17 (100/112) | 2014-06-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Tomicek007 |
18 (10/112) | 2014-07-16 | Tým zanikl - Tomicek007 |
18 (11/112) | 2014-07-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Milan Turza |
18 (33/112) | 2014-08-08 | Tým zanikl - Milan Turza |
18 (35/112) | 2014-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - renamed 1623596 |
18 (59/112) | 2014-09-03 | Tým zanikl - renamed 1623596 |
18 (60/112) | 2014-09-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Kesfid23 |
18 (82/112) | 2014-09-26 | Tým zanikl - Kesfid23 |
18 (83/112) | 2014-09-27 | Tým byl přidělen manažerovi - ShiftCZ |
18 (105/112) | 2014-10-19 | Tým zanikl - ShiftCZ |
18 (106/112) | 2014-10-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Michal Dorinsky |
19 (16/112) | 2014-11-11 | Tým zanikl - Michal Dorinsky |
19 (17/112) | 2014-11-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Dominik Chytil |
19 (39/112) | 2014-12-04 | Tým zanikl - Dominik Chytil |
19 (40/112) | 2014-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - armani1983 |
19 (62/112) | 2014-12-27 | Tým zanikl - armani1983 |
19 (63/112) | 2014-12-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Bláhič22 |
19 (89/112) | 2015-01-23 | Tým zanikl - Bláhič22 |
19 (90/112) | 2015-01-24 | Tým byl přidělen manažerovi - mysakplumlov |
19 (112/112) | 2015-02-15 | Tým zanikl - mysakplumlov |
20 (2/112) | 2015-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - boston 40 |
20 (24/112) | 2015-03-11 | Tým zanikl - boston 40 |
20 (25/112) | 2015-03-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Radek2111 |
20 (47/112) | 2015-04-03 | Tým zanikl - Radek2111 |
20 (48/112) | 2015-04-04 | Tým byl přidělen manažerovi - sentrin623 |
20 (70/112) | 2015-04-26 | Tým zanikl - sentrin623 |
20 (71/112) | 2015-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - kokoko987 |
20 (93/112) | 2015-05-19 | Tým zanikl - kokoko987 |
20 (94/112) | 2015-05-20 | Tým byl přidělen manažerovi - luki stan |
21 (4/112) | 2015-06-11 | Tým zanikl - luki stan |
21 (5/112) | 2015-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - killzoom |
21 (31/112) | 2015-07-08 | Tým zanikl - killzoom |
21 (32/112) | 2015-07-09 | Tým byl přidělen manažerovi - mrhyna3621 |
21 (54/112) | 2015-07-31 | Tým zanikl - mrhyna3621 |
21 (57/112) | 2015-08-03 | Tým byl přidělen manažerovi - patasmaty123 |
21 (79/112) | 2015-08-25 | Tým zanikl - patasmaty123 |
21 (81/112) | 2015-08-27 | Tým byl přidělen manažerovi - pacicka17 |
23 (6/112) | 2016-01-23 | Tým zanikl - pacicka17 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
23 | HC VLČÁCI 54118 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v play off ligy V.25. |
||
12. místo v základní části ligy V.25. |
||
22 | HC VLČÁCI |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy V.25. |
||
13. místo v základní části ligy V.25. |
||
21 | HC VLČÁCI |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v play off ligy V.25. |
||
15. místo v základní části ligy V.25. |
||
20 | hc prasata chomutov |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy V.25. |
||
20. místo v základní části ligy V.25. |
||
19 | 1.HC Spořice |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Výhra v baráži o záchranu v lize V.25. |
||
19. místo v play off ligy V.25. |
||
18. místo v základní části ligy V.25. |
||
18 | HCRangersCZ |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v play off ligy V.25. |
||
19. místo v základní části ligy V.25. |
||
17 | Hc Spartak Beroun |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v play off ligy V.25. |
||
15. místo v základní části ligy V.25. |
||
16 | Hc Bílí Tygři Liberec CZ |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v play off ligy V.25. |
||
14. místo v základní části ligy V.25. |
||
15 | HC Karlsbad |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy V.25. |
||
20. místo v základní části ligy V.25. |
||
14 | Team noname 54118 |
4097. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.25. |
||
20. místo v play off ligy VI.86. |
||
20. místo v základní části ligy VI.86. |
||
13 | Team noname 54118 |
4097. místo v národním poháru. |
5. místo v play off ligy VI.86. |
||
5. místo v základní části ligy VI.86. |
||
12 | Dukla Trencin All star |
8. místo v play off ligy VI.86. |
5. místo v základní části ligy VI.86. |
||
11 | Team noname 54118 |
8. místo v play off ligy VI.86. |
6. místo v základní části ligy VI.86. |
||
10 | Team noname 54118 |
4097. místo v národním poháru. |
20. místo v play off ligy VI.86. |
||
20. místo v základní části ligy VI.86. |
||
9 | Team noname 54118 |
19. místo v play off ligy VI.86. |
17. místo v základní části ligy VI.86. |
||
8 | Team noname 54118 |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.86. |
15. místo v play off ligy V.111. |
||
15. místo v základní části ligy V.111. |
||
7 | SK Antonínův Důl |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v play off ligy V.111. |
||
14. místo v základní části ligy V.111. |
||
6 | SK Antonínův Důl |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
11. místo v play off ligy V.111. |
||
14. místo v základní části ligy V.111. |