Sezóna | Datum | Událost |
6 (12/112) | 2010-11-12 | Tým byl přidělen manažerovi - tomcik1 |
6 (34/112) | 2010-12-04 | Tým zanikl - tomcik1 |
6 (35/112) | 2010-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - buldok03 |
6 (57/112) | 2010-12-27 | Tým zanikl - buldok03 |
6 (58/112) | 2010-12-28 | Tým byl přidělen manažerovi - zelwik |
6 (80/112) | 2011-01-19 | Tým zanikl - zelwik |
6 (81/112) | 2011-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - damage inc |
6 (103/112) | 2011-02-11 | Tým zanikl - damage inc |
6 (104/112) | 2011-02-12 | Tým byl přidělen manažerovi - patrik2305 |
7 (14/112) | 2011-03-06 | Tým zanikl - patrik2305 |
7 (15/112) | 2011-03-07 | Tým byl přidělen manažerovi - HC BENZINA Litvínov |
7 (45/112) | 2011-04-06 | Tým zanikl - HC BENZINA Litvínov |
7 (46/112) | 2011-04-07 | Tým byl přidělen manažerovi - vrseckymisa |
7 (68/112) | 2011-04-29 | Tým zanikl - vrseckymisa |
7 (69/112) | 2011-04-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Neo23 |
7 (91/112) | 2011-05-22 | Tým zanikl - Neo23 |
7 (92/112) | 2011-05-23 | Tým byl přidělen manažerovi - DuckDonald |
7 (102/112) | 2011-06-02 | Tým zanikl - DuckDonald |
7 (103/112) | 2011-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - martinholub123 |
8 (20/112) | 2011-07-02 | Tým zanikl - martinholub123 |
8 (21/112) | 2011-07-03 | Tým byl přidělen manažerovi - will7 |
8 (43/112) | 2011-07-25 | Tým zanikl - will7 |
8 (44/112) | 2011-07-26 | Tým byl přidělen manažerovi - já sá |
8 (66/112) | 2011-08-17 | Tým zanikl - já sá |
8 (67/112) | 2011-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Punkyna |
8 (89/112) | 2011-09-09 | Tým zanikl - Punkyna |
8 (90/112) | 2011-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - blackleopards |
9 (14/112) | 2011-10-16 | Tým zanikl - blackleopards |
9 (16/112) | 2011-10-18 | Tým byl přidělen manažerovi - tomasekan |
9 (38/112) | 2011-11-09 | Tým zanikl - tomasekan |
9 (39/112) | 2011-11-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Profouz |
9 (61/112) | 2011-12-02 | Tým zanikl - Profouz |
9 (62/112) | 2011-12-03 | Tým byl přidělen manažerovi - adamsson01 |
9 (86/112) | 2011-12-27 | Tým zanikl - adamsson01 |
9 (87/112) | 2011-12-28 | Tým byl přidělen manažerovi - libca96 |
10 (51/112) | 2012-03-13 | Tým zanikl - libca96 |
10 (52/112) | 2012-03-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Laurisa10 |
10 (75/112) | 2012-04-06 | Tým zanikl - Laurisa10 |
10 (76/112) | 2012-04-07 | Tým byl přidělen manažerovi - dominik dd |
10 (98/112) | 2012-04-29 | Tým zanikl - dominik dd |
10 (99/112) | 2012-04-30 | Tým byl přidělen manažerovi - petr2001 |
11 (99/112) | 2012-08-20 | Tým zanikl - petr2001 |
12 (5/112) | 2012-09-07 | Tým byl přidělen manažerovi - pajito159 |
21 (81/112) | 2015-08-27 | Tým zanikl - pajito159 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
21 | HC Kometa Líšeň a.s.† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.57. |
||
Prohra v baráži o záchranu v lize IV.57. |
||
16. místo v play off ligy IV.57. |
||
9. místo v základní části ligy IV.57. |
||
20 | HC Kometa Líšeň a.s. |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v play off ligy IV.57. |
||
6. místo v základní části ligy IV.57. |
||
19 | HC Kometa Líšeň a.s. |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
7. místo v play off ligy IV.57. |
||
7. místo v základní části ligy IV.57. |
||
18 | HC Kometa Líšeň a.s. |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
10. místo v play off ligy IV.57. |
||
12. místo v základní části ligy IV.57. |
||
17 | HC Kometa Líšeň a.s. |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým postoupil do ligy IV.57. |
||
1. místo v play off ligy V.121. |
||
2. místo v základní části ligy V.121. |
||
16 | HC Kometa Líšeň a.s. |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v play off ligy V.121. |
||
4. místo v základní části ligy V.121. |
||
15 | HC Kometa Líšeň a.s. |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy V.121. |
||
10. místo v základní části ligy V.121. |
||
14 | HC Kometa Líšeň a.s. |
2049. místo v národním poháru. |
4. místo v play off ligy V.121. |
||
5. místo v základní části ligy V.121. |
||
13 | HC Kometa Líšeň a.s. |
4097. místo v národním poháru. |
10. místo v play off ligy V.121. |
||
9. místo v základní části ligy V.121. |
||
12 | HC Kometa Líšeň a.s. |
4097. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.121. |
||
6. místo v play off ligy VI.26. |
||
5. místo v základní části ligy VI.26. |
||
11 | HC MS Hradec Králové |
6. místo v play off ligy VI.26. |
6. místo v základní části ligy VI.26. |
||
10 | rengers |
12. místo v play off ligy VI.26. |
13. místo v základní části ligy VI.26. |
||
9 | fc tipsport ostrovanky A |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.26. |
||
14. místo v play off ligy VI.36. |
||
10. místo v základní části ligy VI.36. |
||
8 | Surikaty |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.36. |
||
18. místo v play off ligy VI.57. |
||
18. místo v základní části ligy VI.57. |
||
7 | czech republic |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy VI.57. |
||
20. místo v základní části ligy VI.57. |
||
6 | HC Apocalypse |
17. místo v play off ligy VI.57. |
18. místo v základní části ligy VI.57. |