Sezóna | Datum | Událost |
6 (24/112) | 2010-11-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Fireman007 |
6 (46/112) | 2010-12-16 | Tým zanikl - Fireman007 |
6 (47/112) | 2010-12-17 | Tým byl přidělen manažerovi - 9drogba9 |
6 (69/112) | 2011-01-08 | Tým zanikl - 9drogba9 |
6 (70/112) | 2011-01-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Péťa Svobodová |
6 (92/112) | 2011-01-31 | Tým zanikl - Péťa Svobodová |
6 (93/112) | 2011-02-01 | Tým byl přidělen manažerovi - davik1davik |
7 (15/112) | 2011-03-07 | Tým zanikl - davik1davik |
7 (16/112) | 2011-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - markus men |
7 (61/112) | 2011-04-22 | Tým zanikl - markus men |
7 (62/112) | 2011-04-23 | Tým byl přidělen manažerovi - ladis |
7 (107/112) | 2011-06-07 | Tým zanikl - ladis |
7 (109/112) | 2011-06-09 | Tým byl přidělen manažerovi - koubesek |
8 (19/112) | 2011-07-01 | Tým zanikl - koubesek |
8 (20/112) | 2011-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - rage3 |
8 (42/112) | 2011-07-24 | Tým zanikl - rage3 |
8 (43/112) | 2011-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Kovaříček |
8 (51/112) | 2011-08-02 | Tým zanikl - Kovaříček |
8 (52/112) | 2011-08-03 | Tým byl přidělen manažerovi - gugni |
8 (74/112) | 2011-08-25 | Tým zanikl - gugni |
8 (75/112) | 2011-08-26 | Tým byl přidělen manažerovi - filda33 |
8 (99/112) | 2011-09-19 | Tým zanikl - filda33 |
8 (100/112) | 2011-09-20 | Tým byl přidělen manažerovi - kalarka |
9 (10/112) | 2011-10-12 | Tým zanikl - kalarka |
9 (11/112) | 2011-10-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Latus |
9 (77/112) | 2011-12-18 | Tým zanikl - Latus |
9 (78/112) | 2011-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - engi01 |
9 (100/112) | 2012-01-10 | Tým zanikl - engi01 |
9 (101/112) | 2012-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - hatulda |
10 (16/112) | 2012-02-07 | Tým zanikl - hatulda |
10 (17/112) | 2012-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - ferysimonka |
10 (109/112) | 2012-05-10 | Tým zanikl - ferysimonka |
10 (110/112) | 2012-05-11 | Tým byl přidělen manažerovi - regue |
11 (59/112) | 2012-07-11 | Tým zanikl - regue |
11 (60/112) | 2012-07-12 | Tým byl přidělen manažerovi - pepa0000 |
11 (82/112) | 2012-08-03 | Tým zanikl - pepa0000 |
12 (4/112) | 2012-09-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Hejduk78 |
12 (26/112) | 2012-09-28 | Tým zanikl - Hejduk78 |
12 (27/112) | 2012-09-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Zukyn14 |
12 (49/112) | 2012-10-21 | Tým zanikl - Zukyn14 |
12 (50/112) | 2012-10-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Cerand |
12 (57/112) | 2012-10-29 | Tým zanikl - Cerand |
12 (58/112) | 2012-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Marchini |
12 (82/112) | 2012-11-23 | Tým zanikl - Marchini |
12 (83/112) | 2012-11-24 | Tým byl přidělen manažerovi - varada borec |
12 (105/112) | 2012-12-16 | Tým zanikl - varada borec |
12 (106/112) | 2012-12-17 | Tým byl přidělen manažerovi - simon015 |
13 (16/112) | 2013-01-08 | Tým zanikl - simon015 |
13 (24/112) | 2013-01-16 | Tým byl přidělen manažerovi - rendymaster |
13 (46/112) | 2013-02-07 | Tým zanikl - rendymaster |
13 (50/112) | 2013-02-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Semir28 |
20 (25/112) | 2015-03-12 | Tým zanikl - Semir28 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
20 | HC Kometka Brno 58149 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v play off ligy V.32. |
||
14. místo v základní části ligy V.32. |
||
19 | HC Kometka Brno |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v play off ligy V.32. |
||
8. místo v základní části ligy V.32. |
||
18 | HC Kometka Brno |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.32. |
||
10. místo v play off ligy V.83. |
||
11. místo v základní části ligy V.83. |
||
17 | HC Kometka Brno |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
8. místo v play off ligy V.83. |
||
7. místo v základní části ligy V.83. |
||
16 | HC Kometka Brno |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.83. |
||
8. místo v play off ligy V.169. |
||
7. místo v základní části ligy V.169. |
||
15 | HC Kometka Brno |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v play off ligy V.169. |
||
8. místo v základní části ligy V.169. |
||
14 | HC Kometka Brno |
4097. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.169. |
||
9. místo v play off ligy V.207. |
||
9. místo v základní části ligy V.207. |
||
13 | HC Kometka Brno |
4097. místo v národním poháru. |
17. místo v play off ligy V.207. |
||
19. místo v základní části ligy V.207. |
||
12 | HC Easton Kr.Pole78 |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.207. |
8. místo v play off ligy VI.25. |
||
8. místo v základní části ligy VI.25. |
||
11 | Team noname 58149 |
14. místo v play off ligy VI.25. |
16. místo v základní části ligy VI.25. |
||
10 | HCSnO |
15. místo v play off ligy VI.25. |
16. místo v základní části ligy VI.25. |
||
9 | HC energie MOUNTFIELD |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.25. |
||
13. místo v play off ligy VI.36. |
||
11. místo v základní části ligy VI.36. |
||
8 | HC OSTRAVAK !!! |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.36. |
18. místo v play off ligy VI.86. |
||
20. místo v základní části ligy VI.86. |
||
7 | TJ Stars Suché Vrbné |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy VI.86. |
||
18. místo v základní části ligy VI.86. |
||
6 | HC Bukovina |
18. místo v play off ligy VI.86. |
18. místo v základní části ligy VI.86. |