Sezóna | Datum | Událost |
7 (5/112) | 2011-02-25 | Tým byl přidělen manažerovi - olweaser |
7 (27/112) | 2011-03-19 | Tým zanikl - olweaser |
7 (28/112) | 2011-03-20 | Tým byl přidělen manažerovi - FenStagg |
8 (51/112) | 2011-08-02 | Tým zanikl - FenStagg |
8 (54/112) | 2011-08-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Emredu90 |
8 (77/112) | 2011-08-28 | Tým zanikl - Emredu90 |
8 (79/112) | 2011-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - charaudpro83 |
8 (86/112) | 2011-09-06 | Tým zanikl - charaudpro83 |
11 (15/112) | 2012-05-28 | Tým byl přidělen manažerovi - tbprod11 |
11 (37/112) | 2012-06-19 | Tým zanikl - tbprod11 |
11 (77/112) | 2012-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - EBP |
11 (99/112) | 2012-08-20 | Tým zanikl - EBP |
12 (105/112) | 2012-12-16 | Tým byl přidělen manažerovi - nico 05 |
13 (15/112) | 2013-01-07 | Tým zanikl - nico 05 |
13 (18/112) | 2013-01-10 | Tým byl přidělen manažerovi - MaitrebeWAN |
13 (25/112) | 2013-01-17 | Tým zanikl - MaitrebeWAN |
13 (25/112) | 2013-01-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Cheerin |
14 (57/112) | 2013-06-10 | Tým zanikl - Cheerin |
14 (60/112) | 2013-06-13 | Tým byl přidělen manažerovi - BlackOps33 |
14 (82/112) | 2013-07-05 | Tým zanikl - BlackOps33 |
14 (84/112) | 2013-07-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Lianzareth |
15 (5/112) | 2013-08-09 | Tým zanikl - Lianzareth |
15 (34/112) | 2013-09-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Maxime200 |
15 (56/112) | 2013-09-29 | Tým zanikl - Maxime200 |
15 (70/112) | 2013-10-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Marlur |
15 (107/112) | 2013-11-19 | Tým zanikl - Marlur |
15 (109/112) | 2013-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - léblt |
16 (20/112) | 2013-12-14 | Tým zanikl - léblt |
16 (24/112) | 2013-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - louiw85 |
16 (46/112) | 2014-01-09 | Tým zanikl - louiw85 |
16 (54/112) | 2014-01-17 | Tým byl přidělen manažerovi - amau29 |
16 (76/112) | 2014-02-08 | Tým zanikl - amau29 |
16 (78/112) | 2014-02-10 | Tým byl přidělen manažerovi - JohnPeter |
16 (105/112) | 2014-03-09 | Tým zanikl - JohnPeter |
16 (107/112) | 2014-03-11 | Tým byl přidělen manažerovi - jo70 |
17 (17/112) | 2014-04-02 | Tým zanikl - jo70 |
17 (38/112) | 2014-04-23 | Tým byl přidělen manažerovi - SebFromTours |
18 (44/112) | 2014-08-19 | Tým zanikl - SebFromTours |
18 (45/112) | 2014-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Carn |
18 (67/112) | 2014-09-11 | Tým zanikl - Carn |
18 (70/112) | 2014-09-14 | Tým byl přidělen manažerovi - balla2005 |
19 (15/112) | 2014-11-10 | Tým zanikl - balla2005 |
19 (21/112) | 2014-11-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Templar92300 |
19 (43/112) | 2014-12-08 | Tým zanikl - Templar92300 |
19 (45/112) | 2014-12-10 | Tým byl přidělen manažerovi - NOAH BLACK |
19 (67/112) | 2015-01-01 | Tým zanikl - NOAH BLACK |
19 (71/112) | 2015-01-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Radeck Hovora |
19 (93/112) | 2015-01-27 | Tým zanikl - Radeck Hovora |
19 (95/112) | 2015-01-29 | Tým byl přidělen manažerovi - bakathomas |
19 (98/112) | 2015-02-01 | Tým zanikl - bakathomas |
19 (104/112) | 2015-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - romain6 |
20 (14/112) | 2015-03-01 | Tým zanikl - romain6 |
20 (15/112) | 2015-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Aurianne64 |
20 (61/112) | 2015-04-17 | Tým zanikl - Aurianne64 |
20 (62/112) | 2015-04-18 | Tým byl přidělen manažerovi - dodo151 |
20 (84/112) | 2015-05-10 | Tým zanikl - dodo151 |
20 (87/112) | 2015-05-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Aurélien Ortéga |
22 (83/112) | 2015-12-19 | Tým zanikl - Aurélien Ortéga |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
22 | HSG Chambery† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v play off ligy IV.3. |
||
5. místo v základní části ligy IV.3. |
||
21 | HSG Chambery |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy IV.3. |
||
11. místo v základní části ligy IV.3. |
||
20 | HSG Chambery |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy IV.3. |
||
16. místo v základní části ligy IV.3. |
||
19 | LesCorsaires |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
20. místo v play off ligy IV.8. |
||
19. místo v základní části ligy IV.8. |
||
18 | balla FC |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy IV.8. |
||
11. místo v základní části ligy IV.8. |
||
17 | les sauvages de tours |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.8. |
||
13. místo v play off ligy IV.14. |
||
14. místo v základní části ligy IV.14. |
||
16 | Kings de Vincennes |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy IV.14. |
||
15. místo v základní části ligy IV.14. |
||
15 | New Hampshire Wildcats |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v play off ligy IV.14. |
||
18. místo v základní části ligy IV.14. |
||
14 | French State |
513. místo v národním poháru. |
15. místo v play off ligy IV.14. |
||
11. místo v základní části ligy IV.14. |
||
13 | French State |
513. místo v národním poháru. |
9. místo v play off ligy IV.14. |
||
14. místo v základní části ligy IV.14. |
||
12 | Team noname 60624 |
1025. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.14. |
||
3. místo v play off ligy IV.31. |
||
3. místo v základní části ligy IV.31. |
||
11 | E.H.Pernois |
1025. místo v národním poháru. |
16. místo v play off ligy IV.31. |
||
14. místo v základní části ligy IV.31. |
||
10 | Team noname 60624 |
1025. místo v národním poháru. |
3. místo v play off ligy IV.31. |
||
6. místo v základní části ligy IV.31. |
||
9 | Team noname 60624 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
8. místo v play off ligy IV.31. |
||
4. místo v základní části ligy IV.31. |
||
8 | Team noname 60624 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.31. |
||
19. místo v play off ligy IV.14. |
||
17. místo v základní části ligy IV.14. |
||
7 | Les Dragons |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy IV.14. |
||
17. místo v základní části ligy IV.14. |