Sezóna | Datum | Událost |
6 (112/112) | 2011-02-20 | Tým byl přidělen manažerovi - singo12 |
7 (22/112) | 2011-03-14 | Tým zanikl - singo12 |
7 (25/112) | 2011-03-17 | Tým byl přidělen manažerovi - ondra12345 |
7 (47/112) | 2011-04-08 | Tým zanikl - ondra12345 |
7 (48/112) | 2011-04-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Anetka1162 |
7 (71/112) | 2011-05-02 | Tým zanikl - Anetka1162 |
7 (72/112) | 2011-05-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Barttis |
7 (94/112) | 2011-05-25 | Tým zanikl - Barttis |
7 (95/112) | 2011-05-26 | Tým byl přidělen manažerovi - I love Trance |
8 (5/112) | 2011-06-17 | Tým zanikl - I love Trance |
8 (6/112) | 2011-06-18 | Tým byl přidělen manažerovi - dano 1234567890 |
8 (28/112) | 2011-07-10 | Tým zanikl - dano 1234567890 |
8 (29/112) | 2011-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - stepiiik05 |
8 (73/112) | 2011-08-24 | Tým zanikl - stepiiik05 |
8 (74/112) | 2011-08-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Miroslav Lang |
8 (96/112) | 2011-09-16 | Tým zanikl - Miroslav Lang |
8 (97/112) | 2011-09-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Sandra B |
9 (7/112) | 2011-10-09 | Tým zanikl - Sandra B |
9 (8/112) | 2011-10-10 | Tým byl přidělen manažerovi - pepanecek1 |
9 (31/112) | 2011-11-02 | Tým zanikl - pepanecek1 |
9 (32/112) | 2011-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Jirioneell |
10 (92/112) | 2012-04-23 | Tým zanikl - Jirioneell |
10 (93/112) | 2012-04-24 | Tým byl přidělen manažerovi - kovi1 |
11 (3/112) | 2012-05-16 | Tým zanikl - kovi1 |
11 (4/112) | 2012-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Odo999 |
11 (26/112) | 2012-06-08 | Tým zanikl - Odo999 |
11 (27/112) | 2012-06-09 | Tým byl přidělen manažerovi - David hájek |
11 (49/112) | 2012-07-01 | Tým zanikl - David hájek |
11 (50/112) | 2012-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Benny1999 |
11 (72/112) | 2012-07-24 | Tým zanikl - Benny1999 |
11 (73/112) | 2012-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - 1proki |
11 (95/112) | 2012-08-16 | Tým zanikl - 1proki |
11 (96/112) | 2012-08-17 | Tým byl přidělen manažerovi - jakubprchal |
12 (6/112) | 2012-09-08 | Tým zanikl - jakubprchal |
12 (7/112) | 2012-09-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Dominik Heczko |
16 (110/112) | 2014-03-14 | Tým zanikl - Dominik Heczko |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
16 | HC Werk Třinec |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
8. místo v play off ligy V.80. |
||
8. místo v základní části ligy V.80. |
||
15 | HC Werk Třinec |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v play off ligy V.80. |
||
4. místo v základní části ligy V.80. |
||
14 | HC Werk Třinec |
2049. místo v národním poháru. |
5. místo v play off ligy V.80. |
||
7. místo v základní části ligy V.80. |
||
13 | HC Werk Třinec |
4097. místo v národním poháru. |
3. místo v play off ligy V.80. |
||
5. místo v základní části ligy V.80. |
||
12 | HC Werk Třinec |
4097. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.80. |
||
3. místo v play off ligy VI.10. |
||
8. místo v základní části ligy VI.10. |
||
11 | HC RT TORAX PORUBA |
13. místo v play off ligy VI.10. |
14. místo v základní části ligy VI.10. |
||
10 | Hc Slavoj Žirovnice |
11. místo v play off ligy VI.10. |
11. místo v základní části ligy VI.10. |
||
9 | Hc Slavoj Žirovnice |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v play off ligy VI.10. |
||
10. místo v základní části ligy VI.10. |
||
8 | HEROINBLOOD |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.10. |
||
19. místo v play off ligy VI.85. |
||
19. místo v základní části ligy VI.85. |
||
7 | HC Čestice |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v play off ligy VI.85. |
||
10. místo v základní části ligy VI.85. |