Sezóna | Datum | Událost |
8 (4/112) | 2011-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Pyromaster Labtec |
8 (26/112) | 2011-07-08 | Tým zanikl - Pyromaster Labtec |
8 (27/112) | 2011-07-09 | Tým byl přidělen manažerovi - mairafe |
8 (49/112) | 2011-07-31 | Tým zanikl - mairafe |
8 (50/112) | 2011-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Ričards Titovs |
8 (72/112) | 2011-08-23 | Tým zanikl - Ričards Titovs |
8 (73/112) | 2011-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Renars Berzajs |
8 (95/112) | 2011-09-15 | Tým zanikl - Renars Berzajs |
8 (96/112) | 2011-09-16 | Tým byl přidělen manažerovi - EB 99 Emīls Bitāns |
9 (6/112) | 2011-10-08 | Tým zanikl - EB 99 Emīls Bitāns |
9 (7/112) | 2011-10-09 | Tým byl přidělen manažerovi - niks12 |
9 (29/112) | 2011-10-31 | Tým zanikl - niks12 |
9 (30/112) | 2011-11-01 | Tým byl přidělen manažerovi - ingushellzzz |
11 (64/112) | 2012-07-16 | Tým zanikl - ingushellzzz |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
11 | HK Bedre 68427 † |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v play off ligy IV.16. |
||
13. místo v základní části ligy IV.16. |
||
10 | HK Bedre |
1025. místo v národním poháru. |
11. místo v play off ligy IV.16. |
||
16. místo v základní části ligy IV.16. |
||
9 | HK Bedre |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.16. |
||
10. místo v play off ligy V.8. |
||
12. místo v základní části ligy V.8. |
||
8 | R. B. VADITAIS RIGAS DINA |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v play off ligy V.8. |
||
15. místo v základní části ligy V.8. |