Sezóna | Datum | Událost |
11 (9/112) | 2012-05-22 | Tým byl přidělen manažerovi - oskars1998 |
11 (31/112) | 2012-06-13 | Tým zanikl - oskars1998 |
11 (44/112) | 2012-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - datorss |
11 (80/112) | 2012-08-01 | Tým zanikl - datorss |
12 (72/112) | 2012-11-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Gugava23 |
13 (31/112) | 2013-01-23 | Tým zanikl - Gugava23 |
13 (32/112) | 2013-01-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Jurkis |
13 (65/112) | 2013-02-26 | Tým zanikl - Jurkis |
13 (66/112) | 2013-02-27 | Tým byl přidělen manažerovi - biezpiens |
13 (89/112) | 2013-03-22 | Tým zanikl - biezpiens |
13 (90/112) | 2013-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - werewolfs1 |
13 (112/112) | 2013-04-14 | Tým zanikl - werewolfs1 |
14 (7/112) | 2013-04-21 | Tým byl přidělen manažerovi - presscroups |
14 (29/112) | 2013-05-13 | Tým zanikl - presscroups |
14 (30/112) | 2013-05-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Turists |
14 (52/112) | 2013-06-05 | Tým zanikl - Turists |
14 (54/112) | 2013-06-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Bumbieris12 |
14 (76/112) | 2013-06-29 | Tým zanikl - Bumbieris12 |
14 (80/112) | 2013-07-03 | Tým byl přidělen manažerovi - pukainais |
15 (9/112) | 2013-08-13 | Tým zanikl - pukainais |
15 (10/112) | 2013-08-14 | Tým byl přidělen manažerovi - ElīnaMeikšāne |
15 (33/112) | 2013-09-06 | Tým zanikl - ElīnaMeikšāne |
15 (34/112) | 2013-09-07 | Tým byl přidělen manažerovi - peteris96 |
15 (37/112) | 2013-09-10 | Tým zanikl - peteris96 |
15 (40/112) | 2013-09-13 | Tým byl přidělen manažerovi - filcis |
15 (95/112) | 2013-11-07 | Tým zanikl - filcis |
15 (96/112) | 2013-11-08 | Tým byl přidělen manažerovi - sandissv |
16 (9/112) | 2013-12-03 | Tým zanikl - sandissv |
16 (11/112) | 2013-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - reinis2108 |
16 (33/112) | 2013-12-27 | Tým zanikl - reinis2108 |
16 (34/112) | 2013-12-28 | Tým byl přidělen manažerovi - arnolds k |
16 (56/112) | 2014-01-19 | Tým zanikl - arnolds k |
16 (57/112) | 2014-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - igucis |
16 (60/112) | 2014-01-23 | Tým zanikl - igucis |
16 (61/112) | 2014-01-24 | Tým byl přidělen manažerovi - feldseris22 |
18 (44/112) | 2014-08-19 | Tým zanikl - feldseris22 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
18 | HC Jugla 3† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v play off ligy IV.7. |
||
12. místo v základní části ligy IV.7. |
||
17 | HC Jugla 3 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy IV.7. |
||
12. místo v základní části ligy IV.7. |
||
16 | HC Jugla 3 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
17. místo v play off ligy IV.7. |
||
18. místo v základní části ligy IV.7. |
||
15 | Gūlbenes Vaļi |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
20. místo v play off ligy IV.7. |
||
19. místo v základní části ligy IV.7. |
||
14 | Team noname 68498 |
2049. místo v národním poháru. |
18. místo v play off ligy IV.7. |
||
19. místo v základní části ligy IV.7. |
||
13 | vilkači no rīgas |
513. místo v národním poháru. |
16. místo v play off ligy IV.7. |
||
14. místo v základní části ligy IV.7. |
||
12 | Team noname 68498 |
1025. místo v národním poháru. |
Tým postoupil do ligy IV.7. |
||
1. místo v play off ligy V.26. |
||
6. místo v základní části ligy V.26. |
||
11 | Team noname 68498 |
1025. místo v národním poháru. |
8. místo v play off ligy V.26. |
||
8. místo v základní části ligy V.26. |
||
10 | Team noname 68498 |
1025. místo v národním poháru. |
3. místo v play off ligy V.26. |
||
3. místo v základní části ligy V.26. |
||
9 | Team noname 68498 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
3. místo v play off ligy V.26. |
||
1. místo v základní části ligy V.26. |
||
8 | Team noname 68498 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.26. |
||
10. místo v play off ligy IV.35. |
||
11. místo v základní části ligy IV.35. |