Sezóna | Datum | Událost |
8 (7/112) | 2011-06-19 | Tým byl přidělen manažerovi - mangers |
8 (31/112) | 2011-07-13 | Tým zanikl - mangers |
8 (35/112) | 2011-07-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Toms12 |
8 (66/112) | 2011-08-17 | Tým zanikl - Toms12 |
8 (68/112) | 2011-08-19 | Tým byl přidělen manažerovi - TTeam |
8 (90/112) | 2011-09-10 | Tým zanikl - TTeam |
8 (91/112) | 2011-09-11 | Tým byl přidělen manažerovi - gerards |
9 (22/112) | 2011-10-24 | Tým zanikl - gerards |
9 (23/112) | 2011-10-25 | Tým byl přidělen manažerovi - DāvisK |
9 (45/112) | 2011-11-16 | Tým zanikl - DāvisK |
9 (46/112) | 2011-11-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Lauks |
9 (68/112) | 2011-12-09 | Tým zanikl - Lauks |
9 (69/112) | 2011-12-10 | Tým byl přidělen manažerovi - otersons24 |
9 (91/112) | 2012-01-01 | Tým zanikl - otersons24 |
9 (92/112) | 2012-01-02 | Tým byl přidělen manažerovi - THElilion |
10 (55/112) | 2012-03-17 | Tým zanikl - THElilion |
10 (56/112) | 2012-03-18 | Tým byl přidělen manažerovi - TranceTail |
10 (79/112) | 2012-04-10 | Tým zanikl - TranceTail |
10 (80/112) | 2012-04-11 | Tým byl přidělen manažerovi - footbal123 |
11 (5/112) | 2012-05-18 | Tým zanikl - footbal123 |
11 (6/112) | 2012-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - spārkīs |
11 (28/112) | 2012-06-10 | Tým zanikl - spārkīs |
11 (29/112) | 2012-06-11 | Tým byl přidělen manažerovi - artiskekars |
12 (82/112) | 2012-11-23 | Tým zanikl - artiskekars |
12 (83/112) | 2012-11-24 | Tým byl přidělen manažerovi - skultekrs |
12 (105/112) | 2012-12-16 | Tým zanikl - skultekrs |
12 (107/112) | 2012-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - stalkers2013 |
13 (18/112) | 2013-01-10 | Tým zanikl - stalkers2013 |
13 (19/112) | 2013-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Marchello26 |
15 (70/112) | 2013-10-13 | Tým zanikl - Marchello26 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
15 | Chello† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v play off ligy IV.21. |
||
12. místo v základní části ligy IV.21. |
||
14 | Chello |
1025. místo v národním poháru. |
11. místo v play off ligy IV.21. |
||
11. místo v základní části ligy IV.21. |
||
13 | Chello |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v play off ligy IV.21. |
||
14. místo v základní části ligy IV.21. |
||
12 | HK Valgunde |
1025. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.21. |
||
16. místo v play off ligy V.8. |
||
10. místo v základní části ligy V.8. |
||
11 | HK Valgunde |
2049. místo v národním poháru. |
13. místo v play off ligy V.8. |
||
16. místo v základní části ligy V.8. |
||
10 | balvu dinamo |
2049. místo v národním poháru. |
16. místo v play off ligy V.8. |
||
15. místo v základní části ligy V.8. |
||
9 | rigas lauvas |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy V.8. |
||
18. místo v základní části ligy V.8. |
||
8 | HC BARONS |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.8. |
||
19. místo v play off ligy V.17. |
||
18. místo v základní části ligy V.17. |