Sezóna | Datum | Událost |
11 (7/112) | 2012-05-20 | Tým byl přidělen manažerovi - pine1 |
11 (92/112) | 2012-08-13 | Tým zanikl - pine1 |
12 (30/112) | 2012-10-02 | Tým byl přidělen manažerovi - petrunka01 |
12 (52/112) | 2012-10-24 | Tým zanikl - petrunka01 |
12 (93/112) | 2012-12-04 | Tým byl přidělen manažerovi - ronaldo111111 |
13 (3/112) | 2012-12-26 | Tým zanikl - ronaldo111111 |
13 (6/112) | 2012-12-29 | Tým byl přidělen manažerovi - miroslavhotovy |
13 (28/112) | 2013-01-20 | Tým zanikl - miroslavhotovy |
13 (31/112) | 2013-01-23 | Tým byl přidělen manažerovi - domiinik8 |
13 (55/112) | 2013-02-16 | Tým zanikl - domiinik8 |
13 (56/112) | 2013-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Kája Koláčkuj |
13 (78/112) | 2013-03-11 | Tým zanikl - Kája Koláčkuj |
13 (80/112) | 2013-03-13 | Tým byl přidělen manažerovi - vkstudio |
13 (102/112) | 2013-04-04 | Tým zanikl - vkstudio |
13 (103/112) | 2013-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - davidus1995 |
14 (13/112) | 2013-04-27 | Tým zanikl - davidus1995 |
14 (27/112) | 2013-05-11 | Tým byl přidělen manažerovi - ricrt |
14 (49/112) | 2013-06-02 | Tým zanikl - ricrt |
14 (50/112) | 2013-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - JardaJagric |
14 (94/112) | 2013-07-17 | Tým zanikl - JardaJagric |
19 (6/112) | 2014-11-01 | Tým byl přidělen manažerovi - suhy28 |
19 (28/112) | 2014-11-23 | Tým zanikl - suhy28 |
19 (33/112) | 2014-11-28 | Tým byl přidělen manažerovi - minik710710 |
19 (55/112) | 2014-12-20 | Tým zanikl - minik710710 |
19 (57/112) | 2014-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - ondra 12 |
19 (79/112) | 2015-01-13 | Tým zanikl - ondra 12 |
19 (81/112) | 2015-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Valmez94 |
19 (103/112) | 2015-02-06 | Tým zanikl - Valmez94 |
19 (104/112) | 2015-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - pohy1 |
20 (14/112) | 2015-03-01 | Tým zanikl - pohy1 |
20 (17/112) | 2015-03-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Filip Holík |
20 (39/112) | 2015-03-26 | Tým zanikl - Filip Holík |
20 (40/112) | 2015-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - datsik |
20 (62/112) | 2015-04-18 | Tým zanikl - datsik |
20 (63/112) | 2015-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Patrik Danko |
20 (85/112) | 2015-05-11 | Tým zanikl - Patrik Danko |
20 (86/112) | 2015-05-12 | Tým byl přidělen manažerovi - tom vician |
20 (108/112) | 2015-06-03 | Tým zanikl - tom vician |
20 (110/112) | 2015-06-05 | Tým byl přidělen manažerovi - TurkuPS |
21 (20/112) | 2015-06-27 | Tým zanikl - TurkuPS |
21 (56/112) | 2015-08-02 | Tým byl přidělen manažerovi - TurkuPS |
21 (61/112) | 2015-08-07 | Tým zanikl - TurkuPS |
25 (70/112) | 2016-11-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Mareksis00 |
26 (10/112) | 2016-12-28 | Tým zanikl - Mareksis00 |
26 (11/112) | 2016-12-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Lepeto |
26 (33/112) | 2017-01-20 | Tým zanikl - Lepeto |
26 (34/112) | 2017-01-21 | Tým byl přidělen manažerovi - JeldaaCz |
26 (56/112) | 2017-02-12 | Tým zanikl - JeldaaCz |
26 (57/112) | 2017-02-13 | Tým byl přidělen manažerovi - legofilda |
26 (79/112) | 2017-03-07 | Tým zanikl - legofilda |
26 (80/112) | 2017-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - KUBA SVOBO |
26 (103/112) | 2017-03-31 | Tým zanikl - KUBA SVOBO |
26 (104/112) | 2017-04-01 | Tým byl přidělen manažerovi - klon91 |
27 (22/112) | 2017-05-01 | Tým zanikl - klon91 |
27 (27/112) | 2017-05-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Catal Ina |
27 (56/112) | 2017-06-04 | Tým zanikl - Catal Ina |
29 (8/112) | 2017-11-27 | Tým byl přidělen manažerovi - frafont |
32 (11/112) | 2018-11-01 | Tým zanikl - frafont |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
32 | HC Zizkovska Sparta† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v play off ligy IV.1. |
||
8. místo v základní části ligy IV.1. |
||
31 | HC Zizkovska Sparta |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v play off ligy IV.1. |
||
5. místo v základní části ligy IV.1. |
||
30 | HC Zizkovska Sparta |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.1. |
||
5. místo v play off ligy IV.61. |
||
5. místo v základní části ligy IV.61. |
||
29 | HC Zizkovska Sparta |
5. místo v play off ligy IV.61. |
4. místo v základní části ligy IV.61. |
||
28 | Pirates of the carribean† |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.61. |
Tým postoupil do ligy IV.56. |
||
1. místo v play off ligy V.56. |
||
1. místo v základní části ligy V.56. |
||
27 | Pirates of the carribean† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.56. |
||
20. místo v play off ligy IV.56. |
||
20. místo v základní části ligy IV.56. |
||
26 | bubliny |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.56. |
||
15. místo v play off ligy V.18. |
||
15. místo v základní části ligy V.18. |
||
25 | HC Bílí Tygři Liberec |
6. místo v play off ligy V.18. |
5. místo v základní části ligy V.18. |
||
24 | HC Slezan Opava 69668 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.18. |
||
20. místo v play off ligy IV.18. |
||
20. místo v základní části ligy IV.18. |
||
23 | HC Slezan Opava 69668 † |
Tým postoupil do ligy IV.18. |
1. místo v play off ligy V.210. |
||
1. místo v základní části ligy V.210. |
||
22 | HC Slezan Opava 69668 † |
1. místo v play off ligy V.210. |
1. místo v základní části ligy V.210. |
||
21 | HC Slezan Opava 69668 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.210. |
||
19. místo v play off ligy V.48. |
||
18. místo v základní části ligy V.48. |
||
20 | now jearzy |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v play off ligy V.48. |
||
18. místo v základní části ligy V.48. |
||
19 | HCOTřinec |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.48. |
18. místo v play off ligy VI.5. |
||
18. místo v základní části ligy VI.5. |
||
18 | Kanibalové† |
4. místo v play off ligy VI.5. |
4. místo v základní části ligy VI.5. |
||
17 | Kanibalové† |
2. místo v play off ligy VI.5. |
2. místo v základní části ligy VI.5. |
||
16 | Kanibalové† |
3. místo v play off ligy VI.5. |
2. místo v základní části ligy VI.5. |
||
15 | Kanibalové† |
2. místo v play off ligy VI.5. |
2. místo v základní části ligy VI.5. |
||
14 | TJ RUDA HVEZDA BRNO |
4097. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.5. |
||
11. místo v play off ligy V.180. |
||
9. místo v základní části ligy V.180. |
||
13 | TJ RUDA HVEZDA BRNO |
4097. místo v národním poháru. |
17. místo v play off ligy V.180. |
||
17. místo v základní části ligy V.180. |
||
12 | Team noname 69668 |
4097. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.180. |
||
14. místo v play off ligy VI.129. |
||
10. místo v základní části ligy VI.129. |
||
11 | sopotnice |
4097. místo v národním poháru. |
3. místo v play off ligy VI.129. |
||
2. místo v základní části ligy VI.129. |
||
10 | Team noname 69668 |
3. místo v play off ligy VI.129. |
5. místo v základní části ligy VI.129. |
||
9 | Team noname 69668 |
17. místo v play off ligy VI.129. |
18. místo v základní části ligy VI.129. |
||
8 | Team noname 69668 |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.129. |
17. místo v play off ligy V.125. |
||
18. místo v základní části ligy V.125. |