Sezóna | Datum | Událost |
1 (1/112) | 2009-04-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Mirast |
2 (62/112) | 2009-10-10 | Tým zanikl - Mirast |
2 (63/112) | 2009-10-11 | Tým byl přidělen manažerovi - kavi55 |
2 (85/112) | 2009-11-02 | Tým zanikl - kavi55 |
2 (86/112) | 2009-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - andymdak |
2 (109/112) | 2009-11-26 | Tým zanikl - andymdak |
3 (73/112) | 2010-02-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Shimmystyler |
3 (95/112) | 2010-03-04 | Tým zanikl - Shimmystyler |
3 (103/112) | 2010-03-12 | Tým byl přidělen manažerovi - masterczze |
4 (13/112) | 2010-04-03 | Tým zanikl - masterczze |
4 (28/112) | 2010-04-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Asulcon |
4 (51/112) | 2010-05-11 | Tým zanikl - Asulcon |
4 (57/112) | 2010-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - totz |
4 (79/112) | 2010-06-08 | Tým zanikl - totz |
4 (94/112) | 2010-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - levis007 |
5 (6/112) | 2010-07-17 | Tým zanikl - levis007 |
5 (75/112) | 2010-09-24 | Tým byl přidělen manažerovi - ocas2 |
6 (42/112) | 2010-12-12 | Tým zanikl - ocas2 |
6 (43/112) | 2010-12-13 | Tým byl přidělen manažerovi - patera1 |
6 (65/112) | 2011-01-04 | Tým zanikl - patera1 |
6 (66/112) | 2011-01-05 | Tým byl přidělen manažerovi - ren11 |
6 (107/112) | 2011-02-15 | Tým zanikl - ren11 |
6 (108/112) | 2011-02-16 | Tým byl přidělen manažerovi - ssferari |
7 (34/112) | 2011-03-26 | Tým zanikl - ssferari |
7 (35/112) | 2011-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - mesut 23 |
7 (57/112) | 2011-04-18 | Tým zanikl - mesut 23 |
7 (58/112) | 2011-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Lukáš Sedly |
7 (80/112) | 2011-05-11 | Tým zanikl - Lukáš Sedly |
7 (81/112) | 2011-05-12 | Tým byl přidělen manažerovi - ludik125 |
7 (103/112) | 2011-06-03 | Tým zanikl - ludik125 |
7 (104/112) | 2011-06-04 | Tým byl přidělen manažerovi - ladess6 |
8 (14/112) | 2011-06-26 | Tým zanikl - ladess6 |
8 (15/112) | 2011-06-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Domcik1777 |
8 (37/112) | 2011-07-19 | Tým zanikl - Domcik1777 |
8 (38/112) | 2011-07-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Dvormaster |
8 (60/112) | 2011-08-11 | Tým zanikl - Dvormaster |
8 (61/112) | 2011-08-12 | Tým byl přidělen manažerovi - zyrgul |
8 (98/112) | 2011-09-18 | Tým zanikl - zyrgul |
8 (99/112) | 2011-09-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Malej Jarda |
9 (9/112) | 2011-10-11 | Tým zanikl - Malej Jarda |
9 (10/112) | 2011-10-12 | Tým byl přidělen manažerovi - ufonininek |
9 (33/112) | 2011-11-04 | Tým zanikl - ufonininek |
9 (34/112) | 2011-11-05 | Tým byl přidělen manažerovi - cuba612 |
10 (7/112) | 2012-01-29 | Tým zanikl - cuba612 |
10 (8/112) | 2012-01-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Radek55555 |
10 (30/112) | 2012-02-21 | Tým zanikl - Radek55555 |
10 (31/112) | 2012-02-22 | Tým byl přidělen manažerovi - jajdas |
10 (71/112) | 2012-04-02 | Tým zanikl - jajdas |
10 (72/112) | 2012-04-03 | Tým byl přidělen manažerovi - marecek018 |
11 (3/112) | 2012-05-16 | Tým zanikl - marecek018 |
11 (4/112) | 2012-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Klonfi |
11 (89/112) | 2012-08-10 | Tým zanikl - Klonfi |
11 (90/112) | 2012-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - hrncirv |
11 (112/112) | 2012-09-02 | Tým zanikl - hrncirv |
12 (1/112) | 2012-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - LiborPříbor |
12 (23/112) | 2012-09-25 | Tým zanikl - LiborPříbor |
12 (24/112) | 2012-09-26 | Tým byl přidělen manažerovi - arny255 |
12 (46/112) | 2012-10-18 | Tým zanikl - arny255 |
12 (47/112) | 2012-10-19 | Tým byl přidělen manažerovi - martin65 |
12 (76/112) | 2012-11-17 | Tým zanikl - martin65 |
12 (77/112) | 2012-11-18 | Tým byl přidělen manažerovi - ondrakelda |
12 (103/112) | 2012-12-14 | Tým zanikl - ondrakelda |
12 (104/112) | 2012-12-15 | Tým byl přidělen manažerovi - opice13 |
13 (22/112) | 2013-01-14 | Tým zanikl - opice13 |
13 (23/112) | 2013-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - jirkakv |
13 (76/112) | 2013-03-09 | Tým zanikl - jirkakv |
13 (77/112) | 2013-03-10 | Tým byl přidělen manažerovi - tomis98 |
13 (99/112) | 2013-04-01 | Tým zanikl - tomis98 |
13 (100/112) | 2013-04-02 | Tým byl přidělen manažerovi - honsek1994 |
14 (10/112) | 2013-04-24 | Tým zanikl - honsek1994 |
14 (26/112) | 2013-05-10 | Tým byl přidělen manažerovi - DRTIČIM |
14 (48/112) | 2013-06-01 | Tým zanikl - DRTIČIM |
14 (49/112) | 2013-06-02 | Tým byl přidělen manažerovi - 0nasis |
14 (71/112) | 2013-06-24 | Tým zanikl - 0nasis |
19 (4/112) | 2014-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Preclik92 |
21 (13/112) | 2015-06-20 | Tým zanikl - Preclik92 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
21 | HC Vítkovice Preclik† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v play off ligy V.25. |
||
4. místo v základní části ligy V.25. |
||
20 | HC Vítkovice Preclik |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
4. místo v play off ligy V.25. |
||
4. místo v základní části ligy V.25. |
||
19 | HC Vítkovice Preclik |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.25. |
5. místo v play off ligy VI.1. |
||
4. místo v základní části ligy VI.1. |
||
18 | Titáni† |
8. místo v play off ligy VI.1. |
8. místo v základní části ligy VI.1. |
||
17 | Titáni† |
8. místo v play off ligy VI.1. |
7. místo v základní části ligy VI.1. |
||
16 | Titáni† |
7. místo v play off ligy VI.1. |
7. místo v základní části ligy VI.1. |
||
15 | Titáni† |
7. místo v play off ligy VI.1. |
7. místo v základní části ligy VI.1. |
||
14 | HC Eaton Pardubice1 |
4097. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.1. |
||
16. místo v play off ligy V.169. |
||
16. místo v základní části ligy V.169. |
||
13 | HC Eaton Pardubice1 |
4097. místo v národním poháru. |
14. místo v play off ligy V.169. |
||
16. místo v základní části ligy V.169. |
||
12 | HCdiano |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.169. |
14. místo v play off ligy VI.10. |
||
13. místo v základní části ligy VI.10. |
||
11 | HC Radkovice Škoda |
8. místo v play off ligy VI.10. |
7. místo v základní části ligy VI.10. |
||
10 | HK Vítkovice steel |
10. místo v play off ligy VI.10. |
13. místo v základní části ligy VI.10. |
||
9 | HC Jagr Team.cz |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.10. |
||
11. místo v play off ligy VI.42. |
||
14. místo v základní části ligy VI.42. |
||
8 | hovno3 |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.42. |
14. místo v play off ligy VI.79. |
||
15. místo v základní části ligy VI.79. |
||
7 | ušk bystrice |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy VI.79. |
||
18. místo v play off ligy V.20. |
||
20. místo v základní části ligy V.20. |
||
6 | _HC eaton Pardubice_ |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
11. místo v play off ligy V.20. |
||
11. místo v základní části ligy V.20. |
||
5 | HC Rychlá Rota |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v play off ligy V.20. |
||
18. místo v základní části ligy V.20. |
||
4 | Team noname 7399 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v play off ligy V.20. |
||
18. místo v základní části ligy V.20. |
||
3 | Kraslice Stylerz |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy V.20. |
||
16. místo v základní části ligy V.20. |
||
2 | mdaci |
Tým vypadl v 4. kole národního poháru. |
7. místo v play off ligy V.20. |
||
7. místo v základní části ligy V.20. |
||
1 | HC Colorado Avalanche |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
6. místo v play off ligy V.20. |
||
6. místo v základní části ligy V.20. |