Sezóna | Datum | Událost |
9 (17/112) | 2011-10-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Gatēns |
9 (41/112) | 2011-11-12 | Tým zanikl - Gatēns |
9 (44/112) | 2011-11-15 | Tým byl přidělen manažerovi - kiach |
9 (66/112) | 2011-12-07 | Tým zanikl - kiach |
9 (69/112) | 2011-12-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Tomorowland |
9 (91/112) | 2012-01-01 | Tým zanikl - Tomorowland |
9 (92/112) | 2012-01-02 | Tým byl přidělen manažerovi - sabonisxxx |
10 (18/112) | 2012-02-09 | Tým zanikl - sabonisxxx |
10 (20/112) | 2012-02-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Uldis Lekutris |
10 (64/112) | 2012-03-26 | Tým zanikl - Uldis Lekutris |
10 (65/112) | 2012-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Jurkis |
11 (28/112) | 2012-06-10 | Tým zanikl - Jurkis |
11 (29/112) | 2012-06-11 | Tým byl přidělen manažerovi - PhiladelphiaFlayer |
11 (51/112) | 2012-07-03 | Tým zanikl - PhiladelphiaFlayer |
11 (52/112) | 2012-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - androidss |
11 (74/112) | 2012-07-26 | Tým zanikl - androidss |
11 (75/112) | 2012-07-27 | Tým byl přidělen manažerovi - uguns |
11 (101/112) | 2012-08-22 | Tým zanikl - uguns |
11 (102/112) | 2012-08-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Anča112 |
12 (103/112) | 2012-12-14 | Tým zanikl - Anča112 |
12 (104/112) | 2012-12-15 | Tým byl přidělen manažerovi - pudele |
13 (3/112) | 2012-12-26 | Tým zanikl - pudele |
13 (4/112) | 2012-12-27 | Tým byl přidělen manažerovi - ulf777 |
13 (26/112) | 2013-01-18 | Tým zanikl - ulf777 |
13 (27/112) | 2013-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Flouter |
13 (52/112) | 2013-02-13 | Tým zanikl - Flouter |
13 (55/112) | 2013-02-16 | Tým byl přidělen manažerovi - rodrigo9876 |
13 (78/112) | 2013-03-11 | Tým zanikl - rodrigo9876 |
13 (79/112) | 2013-03-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Andris55 |
13 (101/112) | 2013-04-03 | Tým zanikl - Andris55 |
13 (103/112) | 2013-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Rendijs Lubgans |
14 (15/112) | 2013-04-29 | Tým zanikl - Rendijs Lubgans |
14 (20/112) | 2013-05-04 | Tým byl přidělen manažerovi - edmunds13 |
14 (42/112) | 2013-05-26 | Tým zanikl - edmunds13 |
14 (46/112) | 2013-05-30 | Tým byl přidělen manažerovi - lielputrija |
14 (53/112) | 2013-06-06 | Tým zanikl - lielputrija |
14 (56/112) | 2013-06-09 | Tým byl přidělen manažerovi - GaiLs |
19 (60/112) | 2014-12-25 | Tým zanikl - GaiLs |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
19 | HC GaiLs† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v play off ligy IV.1. |
||
14. místo v základní části ligy IV.1. |
||
18 | HC GaiLs |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy IV.1. |
||
17. místo v základní části ligy IV.1. |
||
17 | HC GaiLs |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.1. |
||
12. místo v play off ligy IV.28. |
||
13. místo v základní části ligy IV.28. |
||
16 | HC GaiLs |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v play off ligy IV.28. |
||
14. místo v základní části ligy IV.28. |
||
15 | HC GaiLs |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v play off ligy IV.28. |
||
18. místo v základní části ligy IV.28. |
||
14 | R G S L |
1025. místo v národním poháru. |
13. místo v play off ligy IV.28. |
||
14. místo v základní části ligy IV.28. |
||
13 | R G S L |
1025. místo v národním poháru. |
18. místo v play off ligy IV.28. |
||
20. místo v základní části ligy IV.28. |
||
12 | brūnie lāči |
2049. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.28. |
||
20. místo v play off ligy V.6. |
||
20. místo v základní části ligy V.6. |
||
11 | Ogres GOLEMI!!! |
2049. místo v národním poháru. |
15. místo v play off ligy V.6. |
||
16. místo v základní části ligy V.6. |
||
10 | Omega |
2049. místo v národním poháru. |
20. místo v play off ligy V.6. |
||
17. místo v základní části ligy V.6. |
||
9 | FanTs |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.6. |
||
19. místo v play off ligy V.18. |
||
17. místo v základní části ligy V.18. |