Sezóna | Datum | Událost |
10 (50/112) | 2012-03-12 | Tým byl přidělen manažerovi - augusto1 |
11 (24/112) | 2012-06-06 | Tým zanikl - augusto1 |
11 (25/112) | 2012-06-07 | Tým byl přidělen manažerovi - domburs |
11 (47/112) | 2012-06-29 | Tým zanikl - domburs |
11 (49/112) | 2012-07-01 | Tým byl přidělen manažerovi - ik3 |
11 (72/112) | 2012-07-24 | Tým zanikl - ik3 |
11 (82/112) | 2012-08-03 | Tým byl přidělen manažerovi - jānislipnevics |
12 (69/112) | 2012-11-10 | Tým zanikl - jānislipnevics |
12 (70/112) | 2012-11-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Wheelie |
12 (80/112) | 2012-11-21 | Tým zanikl - Wheelie |
12 (81/112) | 2012-11-22 | Tým byl přidělen manažerovi - atrums25 |
12 (103/112) | 2012-12-14 | Tým zanikl - atrums25 |
12 (105/112) | 2012-12-16 | Tým byl přidělen manažerovi - dkoks |
13 (15/112) | 2013-01-07 | Tým zanikl - dkoks |
13 (20/112) | 2013-01-12 | Tým byl přidělen manažerovi - LaurisRaivis |
13 (42/112) | 2013-02-03 | Tým zanikl - LaurisRaivis |
13 (45/112) | 2013-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Lacitis |
13 (67/112) | 2013-02-28 | Tým zanikl - Lacitis |
13 (68/112) | 2013-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Limited333 |
13 (90/112) | 2013-03-23 | Tým zanikl - Limited333 |
13 (91/112) | 2013-03-24 | Tým byl přidělen manažerovi - dimitrij |
13 (98/112) | 2013-03-31 | Tým zanikl - dimitrij |
13 (99/112) | 2013-04-01 | Tým byl přidělen manažerovi - OZnarock |
14 (9/112) | 2013-04-23 | Tým zanikl - OZnarock |
14 (17/112) | 2013-05-01 | Tým byl přidělen manažerovi - kristians2 |
14 (39/112) | 2013-05-23 | Tým zanikl - kristians2 |
14 (40/112) | 2013-05-24 | Tým byl přidělen manažerovi - aivars janis masens |
14 (62/112) | 2013-06-15 | Tým zanikl - aivars janis masens |
14 (63/112) | 2013-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - hitlers |
14 (86/112) | 2013-07-09 | Tým zanikl - hitlers |
14 (88/112) | 2013-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Associate |
14 (110/112) | 2013-08-02 | Tým zanikl - Associate |
14 (111/112) | 2013-08-03 | Tým byl přidělen manažerovi - klavstreibahs |
15 (21/112) | 2013-08-25 | Tým zanikl - klavstreibahs |
15 (44/112) | 2013-09-17 | Tým byl přidělen manažerovi - simplijs |
15 (66/112) | 2013-10-09 | Tým zanikl - simplijs |
15 (68/112) | 2013-10-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Fragerr |
15 (90/112) | 2013-11-02 | Tým zanikl - Fragerr |
15 (91/112) | 2013-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Mārtiņš Meiers |
16 (35/112) | 2013-12-29 | Tým zanikl - Mārtiņš Meiers |
16 (62/112) | 2014-01-25 | Tým byl přidělen manažerovi - xman13lv |
16 (88/112) | 2014-02-20 | Tým zanikl - xman13lv |
16 (89/112) | 2014-02-21 | Tým byl přidělen manažerovi - kretins |
17 (5/112) | 2014-03-21 | Tým zanikl - kretins |
17 (7/112) | 2014-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - edgarsi |
17 (29/112) | 2014-04-14 | Tým zanikl - edgarsi |
17 (45/112) | 2014-04-30 | Tým byl přidělen manažerovi - daniels16 |
17 (67/112) | 2014-05-22 | Tým zanikl - daniels16 |
17 (71/112) | 2014-05-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Cilveekss |
17 (75/112) | 2014-05-30 | Tým zanikl - Cilveekss |
17 (111/112) | 2014-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - perfecty251 |
18 (21/112) | 2014-07-27 | Tým zanikl - perfecty251 |
18 (39/112) | 2014-08-14 | Tým byl přidělen manažerovi - SoYeR |
20 (40/112) | 2015-03-27 | Tým zanikl - SoYeR |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
20 | SolhozS 79436 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
11. místo v play off ligy IV.10. |
||
9. místo v základní části ligy IV.10. |
||
19 | SolhozS |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.10. |
||
12. místo v play off ligy IV.22. |
||
13. místo v základní části ligy IV.22. |
||
18 | SolhozS |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v play off ligy IV.22. |
||
19. místo v základní části ligy IV.22. |
||
17 | Rīgas Pandas† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v play off ligy IV.22. |
||
20. místo v základní části ligy IV.22. |
||
16 | HK-MSM |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v play off ligy IV.22. |
||
9. místo v základní části ligy IV.22. |
||
15 | HK Mezakuili |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v play off ligy IV.22. |
||
20. místo v základní části ligy IV.22. |
||
14 | Oil Kings |
1025. místo v národním poháru. |
18. místo v play off ligy IV.22. |
||
20. místo v základní části ligy IV.22. |
||
13 | Oil Kings |
1025. místo v národním poháru. |
18. místo v play off ligy IV.22. |
||
20. místo v základní části ligy IV.22. |
||
12 | /Dināmo Rīga/ |
2049. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.22. |
||
10. místo v play off ligy V.17. |
||
13. místo v základní části ligy V.17. |
||
11 | /Dināmo Rīga/ |
1025. místo v národním poháru. |
10. místo v play off ligy V.17. |
||
13. místo v základní části ligy V.17. |
||
10 | Dinamo Brocēni! |
2049. místo v národním poháru. |
5. místo v play off ligy V.17. |
||
6. místo v základní části ligy V.17. |