Sezóna | Datum | Událost |
14 (31/112) | 2013-05-15 | Tým byl přidělen manažerovi - tomaskindel |
14 (53/112) | 2013-06-06 | Tým zanikl - tomaskindel |
14 (54/112) | 2013-06-07 | Tým byl přidělen manažerovi - kubajs65 |
14 (84/112) | 2013-07-07 | Tým zanikl - kubajs65 |
14 (85/112) | 2013-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - crozby 111 |
14 (107/112) | 2013-07-30 | Tým zanikl - crozby 111 |
19 (15/112) | 2014-11-10 | Tým byl přidělen manažerovi - pepejakl |
19 (37/112) | 2014-12-02 | Tým zanikl - pepejakl |
19 (40/112) | 2014-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - xKuba3 |
19 (62/112) | 2014-12-27 | Tým zanikl - xKuba3 |
19 (64/112) | 2014-12-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Essan |
19 (95/112) | 2015-01-29 | Tým zanikl - Essan |
19 (96/112) | 2015-01-30 | Tým byl přidělen manažerovi - tita1 |
20 (9/112) | 2015-02-24 | Tým zanikl - tita1 |
20 (10/112) | 2015-02-25 | Tým byl přidělen manažerovi - krizekCZ |
20 (47/112) | 2015-04-03 | Tým zanikl - krizekCZ |
20 (49/112) | 2015-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - spiderman 15523 |
20 (71/112) | 2015-04-27 | Tým zanikl - spiderman 15523 |
20 (72/112) | 2015-04-28 | Tým byl přidělen manažerovi - maty kupka |
20 (94/112) | 2015-05-20 | Tým zanikl - maty kupka |
20 (95/112) | 2015-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Lucifus |
21 (5/112) | 2015-06-12 | Tým zanikl - Lucifus |
22 (84/112) | 2015-12-20 | Tým byl přidělen manažerovi - ondramalek34 |
22 (106/112) | 2016-01-11 | Tým zanikl - ondramalek34 |
22 (109/112) | 2016-01-14 | Tým byl přidělen manažerovi - DobesP |
23 (19/112) | 2016-02-05 | Tým zanikl - DobesP |
23 (20/112) | 2016-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Marek1pir |
23 (42/112) | 2016-02-28 | Tým zanikl - Marek1pir |
23 (43/112) | 2016-02-29 | Tým byl přidělen manažerovi - rambp |
23 (65/112) | 2016-03-22 | Tým zanikl - rambp |
23 (66/112) | 2016-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Věnceslav Perníček |
23 (88/112) | 2016-04-14 | Tým zanikl - Věnceslav Perníček |
23 (89/112) | 2016-04-15 | Tým byl přidělen manažerovi - beckss6 |
23 (111/112) | 2016-05-07 | Tým zanikl - beckss6 |
36 (101/112) | 2020-04-22 | Tým byl přidělen manažerovi - vubec00 |
37 (19/112) | 2020-05-22 | Tým zanikl - vubec00 |
37 (27/112) | 2020-05-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Erenis Ranitos |
40 (33/112) | 2021-05-07 | Tým zanikl - Erenis Ranitos |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
40 | Erenis' Star Crusaders† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v play off ligy IV.33. |
||
18. místo v základní části ligy IV.33. |
||
39 | Erenis' Star Crusaders |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy IV.33. |
||
16. místo v základní části ligy IV.33. |
||
38 | Erenis' Star Crusaders |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v play off ligy IV.33. |
||
16. místo v základní části ligy IV.33. |
||
37 | Erenis' Star Crusaders |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.33. |
||
17. místo v play off ligy V.9. |
||
18. místo v základní části ligy V.9. |
||
36 | Liberec White Tigers† |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.9. |
Prohra v baráži o postup do ligy V.2. |
||
2. místo v play off ligy VI.2. |
||
2. místo v základní části ligy VI.2. |
||
35 | Liberec White Tigers† |
9. místo v play off ligy VI.2. |
12. místo v základní části ligy VI.2. |
||
34 | Liberec White Tigers† |
7. místo v play off ligy VI.2. |
7. místo v základní části ligy VI.2. |
||
33 | Liberec White Tigers† |
7. místo v play off ligy VI.2. |
6. místo v základní části ligy VI.2. |
||
32 | Liberec White Tigers† |
11. místo v play off ligy VI.2. |
10. místo v základní části ligy VI.2. |
||
31 | Liberec White Tigers† |
9. místo v play off ligy VI.2. |
11. místo v základní části ligy VI.2. |
||
30 | Liberec White Tigers† |
15. místo v play off ligy VI.2. |
11. místo v základní části ligy VI.2. |
||
29 | Liberec White Tigers† |
10. místo v play off ligy VI.2. |
14. místo v základní části ligy VI.2. |
||
28 | Liberec White Tigers† |
8. místo v play off ligy VI.2. |
7. místo v základní části ligy VI.2. |
||
27 | Liberec White Tigers† |
13. místo v play off ligy VI.2. |
10. místo v základní části ligy VI.2. |
||
26 | Liberec White Tigers† |
9. místo v play off ligy VI.2. |
9. místo v základní části ligy VI.2. |
||
25 | Liberec White Tigers† |
7. místo v play off ligy VI.2. |
8. místo v základní části ligy VI.2. |
||
24 | Liberec White Tigers† |
14. místo v play off ligy VI.2. |
11. místo v základní části ligy VI.2. |
||
23 | HHK VM B |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.2. |
||
18. místo v play off ligy V.14. |
||
17. místo v základní části ligy V.14. |
||
22 | sk horácká slávi třebí |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.14. |
4. místo v play off ligy V.57. |
||
7. místo v základní části ligy V.57. |
||
21 | HCDark Legions† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v play off ligy V.57. |
||
16. místo v základní části ligy V.57. |
||
20 | HC Matějovci |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v play off ligy V.57. |
||
19. místo v základní části ligy V.57. |
||
19 | HC Awakening |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy V.57. |
12. místo v play off ligy VI.12. |
||
12. místo v základní části ligy VI.12. |
||
18 | fc chomutov† |
11. místo v play off ligy VI.12. |
14. místo v základní části ligy VI.12. |
||
17 | fc chomutov† |
16. místo v play off ligy VI.12. |
14. místo v základní části ligy VI.12. |
||
16 | fc chomutov† |
15. místo v play off ligy VI.12. |
16. místo v základní části ligy VI.12. |
||
15 | fc chomutov† |
10. místo v play off ligy VI.12. |
10. místo v základní části ligy VI.12. |
||
14 | Team noname 85487 |
6. místo v play off ligy VI.12. |
6. místo v základní části ligy VI.12. |
||
13 | Team noname 85487 |
15. místo v play off ligy VI.12. |
15. místo v základní části ligy VI.12. |
||
12 | Team noname 85487 |
4097. místo v národním poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy VI.12. |
||
18. místo v play off ligy V.59. |
||
18. místo v základní části ligy V.59. |