Sezóna | Datum | Událost |
14 (11/112) | 2013-04-25 | Tým byl přidělen manažerovi - mkatre7 |
14 (38/112) | 2013-05-22 | Tým zanikl - mkatre7 |
14 (39/112) | 2013-05-23 | Tým byl přidělen manažerovi - BenoitMalkin71 |
14 (61/112) | 2013-06-14 | Tým zanikl - BenoitMalkin71 |
14 (62/112) | 2013-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - xcc |
14 (102/112) | 2013-07-25 | Tým zanikl - xcc |
14 (104/112) | 2013-07-27 | Tým byl přidělen manažerovi - dominik01236 |
15 (14/112) | 2013-08-18 | Tým zanikl - dominik01236 |
15 (15/112) | 2013-08-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Nevinný |
15 (37/112) | 2013-09-10 | Tým zanikl - Nevinný |
15 (38/112) | 2013-09-11 | Tým byl přidělen manažerovi - hcpce12 |
15 (62/112) | 2013-10-05 | Tým zanikl - hcpce12 |
15 (64/112) | 2013-10-07 | Tým byl přidělen manažerovi - samko28112001 |
15 (92/112) | 2013-11-04 | Tým zanikl - samko28112001 |
15 (93/112) | 2013-11-05 | Tým byl přidělen manažerovi - horcuy |
16 (56/112) | 2014-01-19 | Tým zanikl - horcuy |
16 (57/112) | 2014-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - carloswinner |
19 (44/112) | 2014-12-09 | Tým zanikl - carloswinner |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
19 | devilblack† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v play off ligy IV.36. |
||
16. místo v základní části ligy IV.36. |
||
18 | devilblack |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl hokejovou asociací přeřazen do ligy IV.36. |
||
3. místo v play off ligy V.64. |
||
2. místo v základní části ligy V.64. |
||
17 | devilblack |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v play off ligy V.64. |
||
4. místo v základní části ligy V.64. |
||
16 | devilblack |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy V.64. |
||
11. místo v základní části ligy V.64. |
||
15 | Hc Laza |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v play off ligy V.64. |
||
20. místo v základní části ligy V.64. |
||
14 | Team noname 94618 |
4097. místo v národním poháru. |
19. místo v play off ligy V.64. |
||
19. místo v základní části ligy V.64. |