Saison | Datum | Ereignis |
19 (3/112) | 2014-10-29 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - vnik85 |
19 (25/112) | 2014-11-20 | Team gelöscht - vnik85 |
19 (27/112) | 2014-11-22 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - scheksna2 |
20 (46/112) | 2015-04-02 | Team gelöscht - scheksna2 |
20 (48/112) | 2015-04-04 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - AS91M |
20 (70/112) | 2015-04-26 | Team gelöscht - AS91M |
20 (71/112) | 2015-04-27 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Bayern Devil |
20 (93/112) | 2015-05-19 | Team gelöscht - Bayern Devil |
20 (94/112) | 2015-05-20 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Ivan 1925 |
21 (4/112) | 2015-06-11 | Team gelöscht - Ivan 1925 |
21 (9/112) | 2015-06-16 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - shall78 |
21 (31/112) | 2015-07-08 | Team gelöscht - shall78 |
21 (40/112) | 2015-07-17 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - voldemar132 |
21 (62/112) | 2015-08-08 | Team gelöscht - voldemar132 |
21 (66/112) | 2015-08-12 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - vitalik8640 |
22 (45/112) | 2015-11-11 | Team gelöscht - vitalik8640 |
22 (46/112) | 2015-11-12 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - egordimov |
22 (68/112) | 2015-12-04 | Team gelöscht - egordimov |
22 (69/112) | 2015-12-05 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Alliance228 |
22 (91/112) | 2015-12-27 | Team gelöscht - Alliance228 |
22 (93/112) | 2015-12-29 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - WarKill |
23 (3/112) | 2016-01-20 | Team gelöscht - WarKill |
23 (21/112) | 2016-02-07 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - ovechkinrassia |
23 (43/112) | 2016-02-29 | Team gelöscht - ovechkinrassia |
23 (55/112) | 2016-03-12 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Filipp 1 |
23 (77/112) | 2016-04-03 | Team gelöscht - Filipp 1 |
23 (96/112) | 2016-04-22 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - SpartakViktori |
24 (6/112) | 2016-05-14 | Team gelöscht - SpartakViktori |
24 (12/112) | 2016-05-20 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Shats |
24 (34/112) | 2016-06-11 | Team gelöscht - Shats |
25 (66/112) | 2016-11-02 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Akvantus |
25 (88/112) | 2016-11-24 | Team gelöscht - Akvantus |
25 (110/112) | 2016-12-16 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - vics2354 |
29 (94/112) | 2018-02-21 | Team gelöscht - vics2354 |
Saison | Teamname | Ergebnisse |
29 | TI-REX |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 8 in den Playoffs der Liga III.10. |
||
Rang 7 in der regulären Saison der Liga III.10. |
||
28 | TI-REX |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 9 in den Playoffs der Liga III.10. |
||
Rang 10 in der regulären Saison der Liga III.10. |
||
27 | TI-REX |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 11 in den Playoffs der Liga III.10. |
||
Rang 11 in der regulären Saison der Liga III.10. |
||
26 | TI-REX |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 15 in den Playoffs der Liga III.10. |
||
Rang 16 in der regulären Saison der Liga III.10. |
||
25 | Himik |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Vom Eishockeyverband in Liga III.10 versetzt. |
||
Rang 20 in den Playoffs der Liga IV.6. |
||
Rang 20 in der regulären Saison der Liga IV.6. |
||
24 | test85† |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 20 in den Playoffs der Liga IV.6. |
||
Rang 19 in der regulären Saison der Liga IV.6. |
||
23 | Filipp Forward† |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 15 in den Playoffs der Liga IV.6. |
||
Rang 15 in der regulären Saison der Liga IV.6. |
||
22 | test228 |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Abstieg in die Liga IV.6. |
||
Verlor in der Relegation der Liga III.6. |
||
Rang 19 in den Playoffs der Liga III.6. |
||
Rang 17 in der regulären Saison der Liga III.6. |
||
21 | fakel |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 18 in den Playoffs der Liga III.6. |
||
Rang 17 in der regulären Saison der Liga III.6. |
||
20 | Podgornoe |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 15 in den Playoffs der Liga III.6. |
||
Rang 14 in der regulären Saison der Liga III.6. |
||
19 | SHEKSNA |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Vom Eishockeyverband in Liga III.6 versetzt. |
||
Rang 9 in den Playoffs der Liga IV.7. |
||
Rang 9 in der regulären Saison der Liga IV.7. |