Saison | Datum | Ereignis |
7 (13/112) | 2011-03-05 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Daca |
8 (31/112) | 2011-07-13 | Team gelöscht - Daca |
8 (112/112) | 2011-10-02 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Wernt |
9 (22/112) | 2011-10-24 | Team gelöscht - Wernt |
9 (23/112) | 2011-10-25 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - tyranosaurus |
9 (71/112) | 2011-12-12 | Team gelöscht - tyranosaurus |
9 (72/112) | 2011-12-13 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - dave 98cz |
9 (94/112) | 2012-01-04 | Team gelöscht - dave 98cz |
9 (95/112) | 2012-01-05 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Omelka |
10 (13/112) | 2012-02-04 | Team gelöscht - Omelka |
10 (14/112) | 2012-02-05 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - ata221 |
10 (36/112) | 2012-02-27 | Team gelöscht - ata221 |
10 (37/112) | 2012-02-28 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - kotion |
10 (59/112) | 2012-03-21 | Team gelöscht - kotion |
10 (64/112) | 2012-03-26 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Default |
11 (30/112) | 2012-06-12 | Team gelöscht - Default |
14 (32/112) | 2013-05-16 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - lexa1409lexa |
14 (54/112) | 2013-06-07 | Team gelöscht - lexa1409lexa |
14 (56/112) | 2013-06-09 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - koumakfilip |
14 (78/112) | 2013-07-01 | Team gelöscht - koumakfilip |
14 (80/112) | 2013-07-03 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - TomDrak96 |
14 (108/112) | 2013-07-31 | Team gelöscht - TomDrak96 |
19 (22/112) | 2014-11-17 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - medas |
19 (44/112) | 2014-12-09 | Team gelöscht - medas |
19 (53/112) | 2014-12-18 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Bergros10 |
19 (75/112) | 2015-01-09 | Team gelöscht - Bergros10 |
19 (76/112) | 2015-01-10 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - SairusXx |
20 (21/112) | 2015-03-08 | Team gelöscht - SairusXx |
20 (22/112) | 2015-03-09 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - terka14 |
20 (44/112) | 2015-03-31 | Team gelöscht - terka14 |
20 (45/112) | 2015-04-01 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - ela2006 |
20 (78/112) | 2015-05-04 | Team gelöscht - ela2006 |
20 (79/112) | 2015-05-05 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - ivošenko1 |
26 (37/112) | 2017-01-24 | Team gelöscht - ivošenko1 |
Saison | Teamname | Ergebnisse |
26 | White Tygers Vancouver† |
Ausgeschieden in Runde 3 des Nationalen Pokals. |
Rang 13 in den Playoffs der Liga IV.26. |
||
Rang 13 in der regulären Saison der Liga IV.26. |
||
25 | White Tygers Vancouver |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 11 in den Playoffs der Liga IV.26. |
||
Rang 11 in der regulären Saison der Liga IV.26. |
||
24 | White Tygers Vancouver |
Ausgeschieden in Runde 3 des Nationalen Pokals. |
Rang 11 in den Playoffs der Liga IV.26. |
||
Rang 11 in der regulären Saison der Liga IV.26. |
||
23 | White Tygers Vancouver |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 8 in den Playoffs der Liga IV.26. |
||
Rang 6 in der regulären Saison der Liga IV.26. |
||
22 | White Tygers Vancouver |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 11 in den Playoffs der Liga IV.26. |
||
Rang 9 in der regulären Saison der Liga IV.26. |
||
21 | White Tygers Vancouver |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Aufstieg in die Liga IV.26. |
||
Rang 1 in den Playoffs der Liga V.26. |
||
Rang 1 in der regulären Saison der Liga V.26. |
||
20 | White Tygers Vancouver |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Vom Eishockeyverband in Liga V.26 versetzt. |
||
Rang 13 in den Playoffs der Liga V.72. |
||
Rang 15 in der regulären Saison der Liga V.72. |
||
19 | HC Lions Nikolčice |
Vom Eishockeyverband in Liga V.72 versetzt. |
Rang 12 in den Playoffs der Liga VI.15. |
||
Rang 10 in der regulären Saison der Liga VI.15. |
||
18 | Salith Šumperk B† |
Rang 4 in den Playoffs der Liga VI.15. |
Rang 4 in der regulären Saison der Liga VI.15. |
||
17 | Salith Šumperk B† |
Rang 4 in den Playoffs der Liga VI.15. |
Rang 5 in der regulären Saison der Liga VI.15. |
||
16 | Salith Šumperk B† |
Rang 8 in den Playoffs der Liga VI.15. |
Rang 5 in der regulären Saison der Liga VI.15. |
||
15 | Salith Šumperk B† |
Rang 7 in den Playoffs der Liga VI.15. |
Rang 6 in der regulären Saison der Liga VI.15. |
||
14 | Team noname 60330 |
Rang 3 in den Playoffs der Liga VI.15. |
Rang 5 in der regulären Saison der Liga VI.15. |
||
13 | Team noname 60330 |
Rang 17 in den Playoffs der Liga VI.15. |
Rang 20 in der regulären Saison der Liga VI.15. |
||
12 | Team noname 60330 |
Rang 4097 im Nationalen Pokal. |
Vom Eishockeyverband in Liga VI.15 versetzt. |
||
Rang 20 in den Playoffs der Liga V.98. |
||
Rang 20 in der regulären Saison der Liga V.98. |
||
11 | Team noname 60330 |
Rang 4097 im Nationalen Pokal. |
Rang 13 in den Playoffs der Liga V.98. |
||
Rang 16 in der regulären Saison der Liga V.98. |
||
10 | HC Eluveitie Chrudim |
Rang 4097 im Nationalen Pokal. |
Rang 17 in den Playoffs der Liga V.98. |
||
Rang 20 in der regulären Saison der Liga V.98. |
||
9 | cycling |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Vom Eishockeyverband in Liga V.98 versetzt. |
||
Rang 14 in den Playoffs der Liga VI.53. |
||
Rang 12 in der regulären Saison der Liga VI.53. |
||
8 | Team noname 60330 |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Vom Eishockeyverband in Liga VI.53 versetzt. |
||
Rang 16 in den Playoffs der Liga V.190. |
||
Rang 13 in der regulären Saison der Liga V.190. |
||
7 | HC Rockstar |
Rang 15 in den Playoffs der Liga V.190. |
Rang 13 in der regulären Saison der Liga V.190. |