Saison | Datum | Ereignis |
7 (11/112) | 2011-03-03 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - tanase |
7 (33/112) | 2011-03-25 | Team gelöscht - tanase |
7 (34/112) | 2011-03-26 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - szidi13 |
7 (75/112) | 2011-05-06 | Team gelöscht - szidi13 |
7 (76/112) | 2011-05-07 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - kyry77 |
8 (32/112) | 2011-07-14 | Team gelöscht - kyry77 |
8 (37/112) | 2011-07-19 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Tira Albert |
8 (59/112) | 2011-08-10 | Team gelöscht - Tira Albert |
8 (61/112) | 2011-08-12 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - masterboss39 |
8 (83/112) | 2011-09-03 | Team gelöscht - masterboss39 |
8 (85/112) | 2011-09-05 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - momoca |
11 (36/112) | 2012-06-18 | Team gelöscht - momoca |
Saison | Teamname | Ergebnisse |
11 | steaua regers† |
Rang 257 im Nationalen Pokal. |
Rang 20 in den Playoffs der Liga III.8. |
||
Rang 20 in der regulären Saison der Liga III.8. |
||
10 | steaua regers |
Rang 257 im Nationalen Pokal. |
Rang 19 in den Playoffs der Liga III.8. |
||
Rang 20 in der regulären Saison der Liga III.8. |
||
9 | steaua regers |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 19 in den Playoffs der Liga III.8. |
||
Rang 18 in der regulären Saison der Liga III.8. |
||
8 | steaua regers |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Vom Eishockeyverband in Liga III.8 versetzt. |
||
Rang 12 in den Playoffs der Liga IV.6. |
||
Rang 10 in der regulären Saison der Liga IV.6. |
||
7 | O Iubire Alb-Albastra |
Ausgeschieden in Runde 2 des Nationalen Pokals. |
Rang 7 in den Playoffs der Liga IV.6. |
||
Rang 7 in der regulären Saison der Liga IV.6. |