Saison | Datum | Ereignis |
7 (80/112) | 2011-05-11 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Hapalainen |
7 (102/112) | 2011-06-02 | Team gelöscht - Hapalainen |
8 (1/112) | 2011-06-13 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - boznikovi |
8 (23/112) | 2011-07-05 | Team gelöscht - boznikovi |
8 (45/112) | 2011-07-27 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Jaromírka Jágrová |
9 (14/112) | 2011-10-16 | Team gelöscht - Jaromírka Jágrová |
9 (15/112) | 2011-10-17 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - Radek Novotný |
9 (37/112) | 2011-11-08 | Team gelöscht - Radek Novotný |
9 (38/112) | 2011-11-09 | Das Team wurde an einen Manager vergeben. - weissik01 |
11 (70/112) | 2012-07-22 | Team gelöscht - weissik01 |
Saison | Teamname | Ergebnisse |
11 | W31SSH0F3R† |
Rang 4097 im Nationalen Pokal. |
Rang 8 in den Playoffs der Liga V.69. |
||
Rang 7 in der regulären Saison der Liga V.69. |
||
10 | W31SSH0F3R |
Rang 4097 im Nationalen Pokal. |
Rang 10 in den Playoffs der Liga V.69. |
||
Rang 9 in der regulären Saison der Liga V.69. |
||
9 | W31SSH0F3R |
Ausgeschieden in Runde 1 des Nationalen Pokals. |
Rang 11 in den Playoffs der Liga V.69. |
||
Rang 11 in der regulären Saison der Liga V.69. |
||
8 | Hc Eaton Tygříci |
Vom Eishockeyverband in Liga V.69 versetzt. |
Rang 3 in den Playoffs der Liga VI.189. |
||
Rang 5 in der regulären Saison der Liga VI.189. |
||
7 | Hc Lamky z Hradu |
Rang 18 in den Playoffs der Liga VI.189. |
Rang 18 in der regulären Saison der Liga VI.189. |