20 (21/112) |
2015-03-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Oobrstik |
20 (43/112) |
2015-03-30 |
Tím zanikol - Oobrstik |
20 (91/112) |
2015-05-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Susa520 |
21 (1/112) |
2015-06-08 |
Tím zanikol - Susa520 |
21 (2/112) |
2015-06-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - dostys1 |
21 (24/112) |
2015-07-01 |
Tím zanikol - dostys1 |
21 (25/112) |
2015-07-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - PHI93 |
21 (47/112) |
2015-07-24 |
Tím zanikol - PHI93 |
21 (48/112) |
2015-07-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - PZ KLADNO |
21 (70/112) |
2015-08-16 |
Tím zanikol - PZ KLADNO |
21 (71/112) |
2015-08-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - domawosa |
21 (100/112) |
2015-09-15 |
Tím zanikol - domawosa |
21 (101/112) |
2015-09-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Knotekkarel |
22 (25/112) |
2015-10-22 |
Tím zanikol - Knotekkarel |
22 (26/112) |
2015-10-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - SIMION9 |
22 (61/112) |
2015-11-27 |
Tím zanikol - SIMION9 |
22 (62/112) |
2015-11-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bystrous |
22 (96/112) |
2016-01-01 |
Tím zanikol - Bystrous |
22 (97/112) |
2016-01-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kuba Boháč |
23 (7/112) |
2016-01-24 |
Tím zanikol - Kuba Boháč |
23 (8/112) |
2016-01-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - SpartaStanik |
23 (30/112) |
2016-02-16 |
Tím zanikol - SpartaStanik |
23 (31/112) |
2016-02-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - martin vanen |
23 (53/112) |
2016-03-10 |
Tím zanikol - martin vanen |
23 (54/112) |
2016-03-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - filip a david |
23 (76/112) |
2016-04-02 |
Tím zanikol - filip a david |
23 (77/112) |
2016-04-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Viktor Zavadil |
24 (19/112) |
2016-05-27 |
Tím zanikol - Viktor Zavadil |
24 (20/112) |
2016-05-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Snooze light |
24 (43/112) |
2016-06-20 |
Tím zanikol - Snooze light |
24 (44/112) |
2016-06-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - sentret |
24 (66/112) |
2016-07-13 |
Tím zanikol - sentret |
24 (67/112) |
2016-07-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - vencasladek |
24 (93/112) |
2016-08-09 |
Tím zanikol - vencasladek |
24 (94/112) |
2016-08-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Adose |
25 (10/112) |
2016-09-07 |
Tím zanikol - Adose |
25 (11/112) |
2016-09-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Matěj737 |
25 (33/112) |
2016-09-30 |
Tím zanikol - Matěj737 |
25 (35/112) |
2016-10-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Saluthe |
25 (57/112) |
2016-10-24 |
Tím zanikol - Saluthe |
25 (58/112) |
2016-10-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - David3083 |
25 (80/112) |
2016-11-16 |
Tím zanikol - David3083 |
25 (82/112) |
2016-11-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - xPareKx |
25 (104/112) |
2016-12-10 |
Tím zanikol - xPareKx |
25 (105/112) |
2016-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vratena |
26 (15/112) |
2017-01-02 |
Tím zanikol - Vratena |
26 (16/112) |
2017-01-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - VeeHaa |
26 (38/112) |
2017-01-25 |
Tím zanikol - VeeHaa |
26 (39/112) |
2017-01-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - hejtmik |
26 (62/112) |
2017-02-18 |
Tím zanikol - hejtmik |
26 (63/112) |
2017-02-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - KillFrom |
26 (69/112) |
2017-02-25 |
Tím zanikol - KillFrom |
26 (70/112) |
2017-02-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tomas lolok |
26 (92/112) |
2017-03-20 |
Tím zanikol - Tomas lolok |
26 (94/112) |
2017-03-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Oncek93 |
29 (102/112) |
2018-03-01 |
Tím zanikol - Oncek93 |