Sezóna | Dátum | Udalosť |
3 (84/112) | 2010-02-21 | Tím bol pridelený manažérovi - Gerrar |
3 (106/112) | 2010-03-15 | Tím zanikol - Gerrar |
3 (110/112) | 2010-03-19 | Tím bol pridelený manažérovi - lolob |
4 (20/112) | 2010-04-10 | Tím zanikol - lolob |
4 (21/112) | 2010-04-11 | Tím bol pridelený manažérovi - Notfound |
4 (43/112) | 2010-05-03 | Tím zanikol - Notfound |
4 (45/112) | 2010-05-05 | Tím bol pridelený manažérovi - janka11 |
4 (67/112) | 2010-05-27 | Tím zanikol - janka11 |
4 (68/112) | 2010-05-28 | Tím bol pridelený manažérovi - mydi2 |
4 (90/112) | 2010-06-19 | Tím zanikol - mydi2 |
4 (91/112) | 2010-06-20 | Tím bol pridelený manažérovi - kere44 |
5 (42/112) | 2010-08-22 | Tím zanikol - kere44 |
5 (45/112) | 2010-08-25 | Tím bol pridelený manažérovi - majki191919 |
5 (71/112) | 2010-09-20 | Tím zanikol - majki191919 |
5 (90/112) | 2010-10-09 | Tím bol pridelený manažérovi - bastianko |
6 (8/112) | 2010-11-08 | Tím zanikol - bastianko |
6 (11/112) | 2010-11-11 | Tím bol pridelený manažérovi - alon1 |
6 (47/112) | 2010-12-17 | Tím zanikol - alon1 |
6 (48/112) | 2010-12-18 | Tím bol pridelený manažérovi - fofi44 |
6 (71/112) | 2011-01-10 | Tím zanikol - fofi44 |
6 (72/112) | 2011-01-11 | Tím bol pridelený manažérovi - aduso14 |
6 (94/112) | 2011-02-02 | Tím zanikol - aduso14 |
6 (95/112) | 2011-02-03 | Tím bol pridelený manažérovi - Luis Suarez7 |
7 (5/112) | 2011-02-25 | Tím zanikol - Luis Suarez7 |
7 (6/112) | 2011-02-26 | Tím bol pridelený manažérovi - LukasZM |
7 (28/112) | 2011-03-20 | Tím zanikol - LukasZM |
7 (29/112) | 2011-03-21 | Tím bol pridelený manažérovi - pradaka |
7 (89/112) | 2011-05-20 | Tím zanikol - pradaka |
7 (90/112) | 2011-05-21 | Tím bol pridelený manažérovi - Matej Dian |
7 (112/112) | 2011-06-12 | Tím zanikol - Matej Dian |
8 (6/112) | 2011-06-18 | Tím bol pridelený manažérovi - adamko27 |
8 (28/112) | 2011-07-10 | Tím zanikol - adamko27 |
8 (29/112) | 2011-07-11 | Tím bol pridelený manažérovi - peter bondra1 |
8 (51/112) | 2011-08-02 | Tím zanikol - peter bondra1 |
8 (52/112) | 2011-08-03 | Tím bol pridelený manažérovi - ladzge |
8 (74/112) | 2011-08-25 | Tím zanikol - ladzge |
8 (75/112) | 2011-08-26 | Tím bol pridelený manažérovi - Separ |
8 (97/112) | 2011-09-17 | Tím zanikol - Separ |
8 (98/112) | 2011-09-18 | Tím bol pridelený manažérovi - tibusin |
9 (8/112) | 2011-10-10 | Tím zanikol - tibusin |
9 (9/112) | 2011-10-11 | Tím bol pridelený manažérovi - milan 12 |
9 (35/112) | 2011-11-06 | Tím zanikol - milan 12 |
9 (36/112) | 2011-11-07 | Tím bol pridelený manažérovi - Erik Kopkáš |
11 (30/112) | 2012-06-12 | Tím zanikol - Erik Kopkáš |
Sezóna | Názov tímu | Výsledky |
11 | Mustangs Kežmarok† |
4097. miesto v Národnom pohári. |
12. miesto v play-off ligy V.133. |
||
9. miesto v základnej časti ligy V.133. |
||
10 | Mustangs Kežmarok |
4097. miesto v Národnom pohári. |
7. miesto v play-off ligy V.133. |
||
8. miesto v základnej časti ligy V.133. |
||
9 | Mustangs Kežmarok |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
11. miesto v play-off ligy V.133. |
||
13. miesto v základnej časti ligy V.133. |
||
8 | HC Snipers Bratislava |
Tím bol hokejovou asociáciou preradený do ligy V.133. |
16. miesto v play-off ligy VI.79. |
||
15. miesto v základnej časti ligy VI.79. |
||
7 | Myjava prd |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
18. miesto v play-off ligy VI.79. |
||
19. miesto v základnej časti ligy VI.79. |
||
6 | kocice |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
11. miesto v play-off ligy VI.79. |
||
15. miesto v základnej časti ligy VI.79. |
||
5 | Team noname 44475 |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
11. miesto v play-off ligy VI.79. |
||
11. miesto v základnej časti ligy VI.79. |
||
4 | HC-PLUVANICE |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
11. miesto v play-off ligy VI.79. |
||
13. miesto v základnej časti ligy VI.79. |
||
3 | Liverpool SE |
3. miesto v play-off ligy VI.79. |
6. miesto v základnej časti ligy VI.79. |