6 (59/112) |
2010-12-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - aymericdu42 |
6 (81/112) |
2011-01-20 |
Tím zanikol - aymericdu42 |
6 (82/112) |
2011-01-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Halnex |
6 (105/112) |
2011-02-13 |
Tím zanikol - Halnex |
6 (106/112) |
2011-02-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - benben78 |
7 (16/112) |
2011-03-08 |
Tím zanikol - benben78 |
7 (17/112) |
2011-03-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Megett |
7 (39/112) |
2011-03-31 |
Tím zanikol - Megett |
7 (40/112) |
2011-04-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marina Raout |
7 (65/112) |
2011-04-26 |
Tím zanikol - Marina Raout |
7 (65/112) |
2011-04-26 |
Tím zanikol - Marina Raout |
7 (65/112) |
2011-04-26 |
Tím zanikol - Marina Raout |
7 (65/112) |
2011-04-26 |
Tím zanikol - Marina Raout |
7 (66/112) |
2011-04-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Elliot Manuarii Sivel |
7 (88/112) |
2011-05-19 |
Tím zanikol - Elliot Manuarii Sivel |
7 (89/112) |
2011-05-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - lukedu23 |
8 (2/112) |
2011-06-14 |
Tím zanikol - lukedu23 |
8 (3/112) |
2011-06-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - LK 4D4 |
8 (62/112) |
2011-08-13 |
Tím zanikol - LK 4D4 |
8 (63/112) |
2011-08-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - vonvon |
8 (85/112) |
2011-09-05 |
Tím zanikol - vonvon |
8 (87/112) |
2011-09-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Job Ar C |
9 (12/112) |
2011-10-14 |
Tím zanikol - Job Ar C |
9 (13/112) |
2011-10-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - tpf34 |
9 (61/112) |
2011-12-02 |
Tím zanikol - tpf34 |
9 (62/112) |
2011-12-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - GreenWarriors |
9 (84/112) |
2011-12-25 |
Tím zanikol - GreenWarriors |
9 (85/112) |
2011-12-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - raphlamenace |
10 (72/112) |
2012-04-03 |
Tím zanikol - raphlamenace |
10 (73/112) |
2012-04-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - matster of the nigth |
10 (95/112) |
2012-04-26 |
Tím zanikol - matster of the nigth |
10 (96/112) |
2012-04-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - kilt |
10 (103/112) |
2012-05-04 |
Tím zanikol - kilt |
10 (106/112) |
2012-05-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Dan Gray |
11 (2/112) |
2012-05-15 |
Tím zanikol - Dan Gray |
11 (3/112) |
2012-05-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - hccaen |
11 (25/112) |
2012-06-07 |
Tím zanikol - hccaen |
11 (26/112) |
2012-06-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Frederic Ségura |
11 (102/112) |
2012-08-23 |
Tím zanikol - Frederic Ségura |
11 (103/112) |
2012-08-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - titom973 |
12 (13/112) |
2012-09-15 |
Tím zanikol - titom973 |
12 (14/112) |
2012-09-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - gael38 |
12 (36/112) |
2012-10-08 |
Tím zanikol - gael38 |
12 (37/112) |
2012-10-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - mihawk69 |
12 (59/112) |
2012-10-31 |
Tím zanikol - mihawk69 |
12 (60/112) |
2012-11-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Silvertip |
14 (86/112) |
2013-07-09 |
Tím zanikol - Silvertip |